Arcadie Sava
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2007 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Smíchov, Strakonická, 110/5 |
|
Arcadie Sava
|
Neaktivní
od 31.10.2023
|
jednatel |
30.08.2007 |
Adresa: |
110/5, Praha 5, Smíchov, Strakonická, 15000, Strakonická 110/5, 15000 Praha 5 - Smíchov, Česká republika |
|
Vasylyna Sarvadiy
|
Neaktivní
od 30.08.2007
|
jednatel |
30.03.2005 |
Adresa: |
17000, 22301364, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 611/73 |
|
Vasylyna Sarvadiy
|
Neaktivní
od 30.08.2007
|
jednatel |
30.03.2005 |
Adresa: |
17000, 22301364, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 611, 73, Milady Horákové 611/73, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tetyana Markulynets
|
Neaktivní
od 30.03.2005
|
jednatel |
20.05.2002 |
Adresa: |
Praha-východ, Líbeznice, Božanovice, U Zvoníčků, 15 |
|
Tetyana Markulynets
|
Neaktivní
od 30.03.2005
|
jednatel |
20.05.2002 |
Adresa: |
25065, 12649902, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Mírové náměstí, 15, Mírové náměstí 15, 25065 Líbeznice |
|
Tetyana Markulynets
|
Neaktivní
od 20.05.2002
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
15000, 22083154, Praha 5, Praha 5, Grafická, 20 |
|
Tetyana Markulynets
|
Neaktivní
od 20.05.2002
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
15000, 22083154, Praha, Smíchov, Grafická, 831, 20, Grafická 831/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|