MARTIN SMOLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2023 |
Adresa: |
16900, 30487099, Praha, Břevnov, Nad Kajetánkou, 1414, 7, Nad Kajetánkou 1414/7, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MARTIN SMOLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2022 |
Adresa: |
16000, 22286756, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 262, 70 |
|
MARTIN SMOLKA
|
Neaktivní
od 16.06.2023
|
jednatel |
27.07.2022 |
Adresa: |
16000, 22286756, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 262, 70, Na dlouhém lánu 262/70, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
19300, 26054221, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
19300, 26054221, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c, Ve žlíbku 2538/17c, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
09.06.2010 |
Adresa: |
58282, 9384812, Golčův Jeníkov, Obora, 355 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
09.06.2010 |
Adresa: |
58282, 9384812, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, 5. května, 355, 5. května 355, 58282 Golčův Jeníkov |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
jednatel |
11.12.2006 |
Adresa: |
19300, Praha 9, Ve Žlíbku, 2538/17c |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
jednatel |
11.12.2006 |
Adresa: |
19300, 26054221, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c, Ve žlíbku 2538/17c, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 11.12.2006
|
jednatel |
08.04.2005 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha 9, Bryksova, 761/42 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 11.12.2006
|
jednatel |
08.04.2005 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha, Černý Most, Bryksova, 761, 42, Bryksova 761/42, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 08.04.2005
|
jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
19300, 22452095, Praha 9, Praha 9, Pavlišovská, 2287 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 08.04.2005
|
jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
19300, 22452095, Praha, Horní Počernice, Pavlišovská, 2287, 9, Pavlišovská 2287/9, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
ing. Roman Repka
|
Neaktivní
od 19.01.2000
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
14300, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3078/17 |
|
ing. Roman Repka
|
Neaktivní
od 19.01.2000
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
3078/17, Praha 4, Praha 4, Daškova, 14300, Daškova 3078/17, 14300 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|