Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | LIBERTY PLAY, s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 25689355 |
Registrovaná adresa: | 47301, 13116002, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Luční, 772, Luční 772, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
Začleněno na: | 24.08.1998 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmačinností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
provoz výherních hracích přístrojů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LIBERTY GAMES s.r.o. 60471140 | Aktivní | 05.03.2023 | |
|
|||
LIBERTY GAMES s.r.o. 60471140 | Aktivní | 10.03.2006 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Jitka Malá | Aktivní | Jednatel | 10.03.2006 |
|
|||
Jitka Malá | Aktivní | Jednatel | 10.03.2006 |
|
|||
Jacob Johannes Buisman | Neaktivní od 10.03.2006 | Jednatel | 10.09.2004 |
|
|||
Jacob Johannes Buisman | Neaktivní od 10.03.2006 | Jednatel | 10.09.2004 |
|
|||
Sophia Buisman Duinkerken | Neaktivní od 06.11.2002 | jednatel | 16.05.2001 |
|
|||
Jacob Johannes Buisman | Neaktivní od 10.09.2004 | jednatel | 16.05.2001 |
|
|||
Sophia Buisman Duinkerken | Neaktivní od 06.11.2002 | jednatel | 16.05.2001 |
|
|||
Jacob Johannes Buisman | Neaktivní od 10.09.2004 | jednatel | 16.05.2001 |
|
|||
André Buisman | Neaktivní od 16.05.2001 | jednatel | 24.08.1998 |
|
|||
André Buisman | Neaktivní od 16.05.2001 | jednatel | 24.08.1998 |
|
Registrační číslo LIBERTY PLAY, s.r.o. v likvidaci je 25689355.
Registrační adresa LIBERTY PLAY, s.r.o. v likvidaci je 47301, 13116002, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Luční, 772, Luční 772, Arnultovice, 47301 Nový Bor.
LIBERTY PLAY, s.r.o. v likvidaci byla založena 24.08.1998.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je LIBERTY GAMES s.r.o., LIBERTY GAMES s.r.o..