KRISTÝNA JANOUCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2021 |
Adresa: |
39156, 19789505, Tábor, Tábor, Měšice, Na Vojtěchu, 305 |
|
KRISTÝNA JANOUCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2021 |
Adresa: |
39156, 19789505, Tábor, Tábor, Měšice, Na Vojtěchu, 305, Na Vojtěchu 305, Měšice, 39156 Tábor |
|
Kristýna Janouchová
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Jednatel |
13.12.2007 |
Adresa: |
50321, 15818462, Stěžery, Lipová, 31 |
|
Kristýna Janouchová
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Jednatel |
13.12.2007 |
Adresa: |
50321, 15818462, Hradec Králové, Stěžery, Stěžery, Lipová, 31, Lipová 31, 50321 Stěžery |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
jednatel |
13.11.2006 |
Adresa: |
28802, 1230263, Nymburk, Josefa Mánesa, 1885 |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
jednatel |
13.11.2006 |
Adresa: |
28802, 1230263, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Josefa Mánesa, 1885, Josefa Mánesa 1885, 28802 Nymburk |
|
Jaroslava Křenková
|
Neaktivní
od 11.04.2002
|
jednatel |
24.08.1998 |
Adresa: |
18334849, Nymburk, Poděbrady, Studentská, 658 |
|
Jiřina Němečková
|
Neaktivní
od 13.11.2006
|
jednatel |
24.08.1998 |
Adresa: |
Nymburk, Poděbrady, Mánesova, 536/II |
|
Jaroslava Křenková
|
Neaktivní
od 11.04.2002
|
jednatel |
24.08.1998 |
Adresa: |
29001, 18334849, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Studentská, 658, 29, Studentská 658/29, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Jiřina Němečková
|
Neaktivní
od 13.11.2006
|
jednatel |
24.08.1998 |
Adresa: |
29001, 18333656, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Mánesova, 536, 42, Mánesova 536/42, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|