Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | CONTRAST spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 25692801 |
Registrovaná adresa: | 12000, 21741875, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 252, 6, Jana Masaryka 252/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 08.09.1998 |
Předmět podnikání: |
zprostředkovatelská činnost v oblasti fotografie a audiovizuálních děl
provozování tiskové obrazové agentury a obrazového archivu
produkční činnost
zprostředkovatelská činnost v oblasti fotografie aaudiovizuálních děl
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímtozákonem vyloučeného
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETRA HOŘEJŠÍ | Aktivní | 24.11.2013 | |
|
|||
PETRA HOŘEJŠÍ | Aktivní | 24.11.2013 | |
|
|||
Mgr. JOZEF HORAL | Aktivní | 18.08.2013 | |
|
|||
Mgr. Jozef Horal | Aktivní | 18.08.2013 | |
|
|||
APA-PictureDesk GmbH | Aktivní | 19.12.2007 | |
|
|||
APA-PictureDesk GmbH | Aktivní | 19.12.2007 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETRA HOŘEJŠÍ | Aktivní | Jednatel | 24.11.2013 |
|
|||
PETRA HOŘEJŠÍ | Aktivní | Jednatel | 24.11.2013 |
|
|||
PETRA HOŘEJŠÍ | Neaktivní od 24.11.2013 | Jednatel | 15.11.2013 |
|
|||
PETRA HOŘEJŠÍ | Neaktivní od 24.11.2013 | Jednatel | 15.11.2013 |
|
|||
Petra Hořejší Landovská | Neaktivní od 15.11.2013 | Jednatel | 29.07.2004 |
|
|||
Petra Hořejší Landovská | Neaktivní od 15.11.2013 | Jednatel | 29.07.2004 |
|
|||
Petra Landovská | Neaktivní od 29.07.2004 | Jednatel | 08.09.1998 |
|
|||
Petra Landovská | Neaktivní od 29.07.2004 | Jednatel | 08.09.1998 |
|
Registrační číslo CONTRAST spol. s r.o. v likvidaci je 25692801.
Registrační adresa CONTRAST spol. s r.o. v likvidaci je 12000, 21741875, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 252, 6, Jana Masaryka 252/6, Vinohrady, 12000 Praha 2.
CONTRAST spol. s r.o. v likvidaci byla založena 08.09.1998.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PETRA HOŘEJŠÍ, PETRA HOŘEJŠÍ, Mgr. JOZEF HORAL, Mgr. Jozef Horal, APA-PictureDesk GmbH, APA-PictureDesk GmbH.