MARTIN ČERMÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
14.05.2024 |
Adresa: |
27304, 1304003, Kladno, Kačice, Kačice, Pod hájem, 74, Pod hájem 74, 27304 Kačice |
|
JAN DRASLAR
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
14.05.2024 |
Adresa: |
16100, 22241981, Praha, Ruzyně, Za humny, 809, 5, Za humny 809/5, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.05.2024 |
Adresa: |
16100, 22241507, Praha, Ruzyně, Stochovská, 769, 46, Stochovská 769/46, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
02.07.2021 |
Adresa: |
974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 1022/16 |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
02.08.2020 |
Adresa: |
16100, 22241507, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Stochovská, 769, 46 |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
27304, 1304003, Kladno, Kačice, Kačice, Pod hájem, 74 |
|
JAN DRASLAR
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
16100, 22241981, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Za humny, 809, 5 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Předseda představenstva |
02.07.2021 |
Adresa: |
974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 1022/16, Kapitulská 1022/16, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Člen představenstva |
02.08.2020 |
Adresa: |
16100, 22241507, Praha, Ruzyně, Stochovská, 769, 46, Stochovská 769/46, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2020
|
Člen představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
27329, 25421573, Kladno, Koleč, Koleč, 206 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
Předseda představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
97681, Podbrezová - Skalica, 259/49 |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2020
|
Člen představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
27329, 25421573, Kladno, Koleč, Koleč, 206, č.p. 206, 27329 Koleč |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
Předseda představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
Podbrezová - Skalica, 259/49, 97681, 259/49, 97681 Podbrezová - Skalica, Slovensko |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Místopředseda představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
27304, 1304003, Kladno, Kačice, Kačice, Pod hájem, 74, Pod hájem 74, 27304 Kačice |
|
JAN DRASLAR
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Člen představenstva |
30.05.2019 |
Adresa: |
16100, 22241981, Praha, Ruzyně, Za humny, 809, 5, Za humny 809/5, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Předseda představenstva |
26.10.2016 |
Adresa: |
97681, Podbrezová - Skalica, Skalica 259/49 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Předseda představenstva |
26.10.2016 |
Adresa: |
Podbrezová - Skalica, Skalica 259/49, 97681, Skalica 259/49, 97681 Podbrezová - Skalica, Slovensko |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Člen představenstva |
30.08.2014 |
Adresa: |
27329, 25421573, Koleč, Koleč, 206 |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Člen představenstva |
30.08.2014 |
Adresa: |
27329, 25421573, Kladno, Koleč, Koleč, 206, č.p. 206, 27329 Koleč |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
Člen představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
16100, 70869308, Praha 6, Ruzyně, Ztracená, 272, 11 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Předseda představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
97681, Podbrezová, Štiavnička 211/47 |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Místopředseda představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
27304, 1304003, Kačice, Kačice, Pod hájem, 74 |
|
JAN DRASLAR
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Člen představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
16100, 22241981, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Za humny, 809, 5 |
|
Ing. JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
Člen představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
16100, 70869308, Praha, Ruzyně, Ztracená, 272, 11, Ztracená 272/11, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. JÚLIUS KRIVÁŇ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Předseda představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
Podbrezová, Štiavnička 211/47, 97681, Štiavnička 211/47, 97681 Podbrezová, Slovensko |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Místopředseda představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
27304, 1304003, Kladno, Kačice, Kačice, Pod hájem, 74, Pod hájem 74, 27304 Kačice |
|
JAN DRASLAR
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Člen představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
16100, 22241981, Praha, Ruzyně, Za humny, 809, 5, Za humny 809/5, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
člen představenstva |
15.05.2014 |
Adresa: |
16100, 70869308, Praha 6, Ruzyně, Ztracená, 272, 11 |
|
JAROSLAVA VÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
člen představenstva |
15.05.2014 |
Adresa: |
16100, 70869308, Praha, Ruzyně, Ztracená, 272, 11, Ztracená 272/11, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Jaroslava Vábková
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
člen představenstva |
07.08.2012 |
Adresa: |
27379, Koleč, 206 |
|
Jaroslava Vábková
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
člen představenstva |
07.08.2012 |
Adresa: |
27329, 25421573, Kladno, Koleč, Koleč, 206, č.p. 206, 27329 Koleč |
|
Ing. ĽUDOVÍT IHRING
|
Neaktivní
od 21.03.2011
|
člen představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
97701, Brezno, Kiepka, 2521/86 |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
předseda představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
97681, Podbrezová, Štiavnička, 211/47 |
|
Martin Čermák
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
místopředseda představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
1304003, Kačice, Pod Hájem, 74 |
|
Jan Draslar
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
člen představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
22241981, Praha 6, Ruzyně, Za Humny, 809/5 |
|
Ing. ĽUDOVÍT IHRING
|
Neaktivní
od 21.03.2011
|
člen představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
2521/86, Brezno, Kiepka, 97701, Kiepka 2521/86, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
předseda představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
211/47, Podbrezová, Štiavnička, 97681, Štiavnička 211/47, 97681 Podbrezová, Slovensko |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
místopředseda představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
27304, 1304003, Kladno, Kačice, Kačice, Pod hájem, 74, Pod hájem 74, 27304 Kačice |
|
JAN DRASLAR
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
člen představenstva |
03.06.2009 |
Adresa: |
16100, 22241981, Praha, Ruzyně, Za humny, 809, 5, Za humny 809/5, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
předseda představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
25301, 6439675, Chýně, Lomená, 193 |
|
Ing. Karol Kohútik
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
43915, 19941382, Vinařice, 7 |
|
Jaroslava Vábková
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
27379, Koleč, 206 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
předseda představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
25303, 6439675, Praha-západ, Chýně, Chýně, Lomená, 193, Lomená 193, 25303 Chýně |
|
Ing. Karol Kohútik
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
43915, 19941382, Louny, Vinařice, Vinařice, 7, č.p. 7, 43915 Vinařice |
|
Jaroslava Vábková
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
27329, 25421573, Kladno, Koleč, Koleč, 206, č.p. 206, 27329 Koleč |
|
Ing. ĽUDOVÍT IHRING
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
místopředseda představenstva |
16.03.2007 |
Adresa: |
97701, Brezno, Kiepka, 2521/86 |
|
Ing. ĽUDOVÍT IHRING
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
místopředseda představenstva |
16.03.2007 |
Adresa: |
2521/86, Brezno, Kiepka, 97701, Kiepka 2521/86, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Jozef Marčok
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen |
23.11.2006 |
Adresa: |
Brezno, Potočná 1610/13, PSČ 977 01 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 16.11.2006
|
člen představenstva |
16.11.2006 |
Adresa: |
Banská Bystrica, Nad Plážou, 4290/10 |
|
Ing. Jozef Marčok
|
Neaktivní
od 23.11.2006
|
člen |
16.11.2006 |
Adresa: |
Brezno Potočná 1610/13, PSČ 977 01 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
16.11.2006 |
Adresa: |
97701, Banská Bystrica, Nad Plážou, 4290/10 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 16.11.2006
|
člen představenstva |
16.11.2006 |
Adresa: |
4290/10, Banská Bystrica, Nad Plážou, Nad Plážou 4290/10, Banská Bystrica, Slovensko |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
16.11.2006 |
Adresa: |
4290/10, Banská Bystrica, Nad Plážou, 97701, Nad Plážou 4290/10, 97701 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Ing. Jozef Marčok
|
Neaktivní
od 16.11.2006
|
člen |
06.11.2006 |
Adresa: |
Potočná 1610/13, 977 01 Brezno |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 16.11.2006
|
člen představenstva |
06.11.2006 |
Adresa: |
Banská Bystrica, Nad Plážou, 4290/10 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 16.11.2006
|
člen představenstva |
06.11.2006 |
Adresa: |
4290/10, Banská Bystrica, Nad Plážou, Nad Plážou 4290/10, Banská Bystrica, Slovensko |
|
Ing. ĽUDOVÍT IHRING
|
Neaktivní
od 16.03.2007
|
místopředseda představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
97701, Brezno, Kiepka, 2521/86 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
25301, 6439675, Chýně, Lomená, 193 |
|
Ing. ĽUDOVÍT IHRING
|
Neaktivní
od 16.03.2007
|
místopředseda představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
2521/86, Brezno, Kiepka, 97701, Kiepka 2521/86, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
25303, 6439675, Praha-západ, Chýně, Chýně, Lomená, 193, Lomená 193, 25303 Chýně |
|
Ing. L´udovít Ihring
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
místopředseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
97701, Brezno, Kiepka, 2521/86 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
25301, Chýně, Lomená, 193 |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
předseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
97681, Podbrezová, Štiavnička, 211/47 |
|
Ing. Ján Banas
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
97697, Nemecká, Odbojárov, 15 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
193, Chýně, Lomená, 25301, Lomená 193, 25301 Chýně, Slovensko |
|
Ing. L´udovít Ihring
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
místopředseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
2521/86, Brezno, Kiepka, 97701, Kiepka 2521/86, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Ján Banas
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
15, Nemecká, Odbojárov, 97697, Odbojárov 15, 97697 Nemecká, Slovensko |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
předseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
211/47, Podbrezová, Štiavnička, 97681, Štiavnička 211/47, 97681 Podbrezová, Slovensko |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
člen představenstva |
16.03.2005 |
Adresa: |
22235663, Praha 6, Ztracená, 272 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
člen představenstva |
16.03.2005 |
Adresa: |
16100, 70869308, Praha, Ruzyně, Ztracená, 272, 11, Ztracená 272/11, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
člen představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
Brezno, Švermova, 2378/40 |
|
Ing. Vladimír Soták
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
člen představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
2378/40, Brezno, Švermova, Švermova 2378/40, Brezno, Slovensko |
|
Ing. Jozef Marčok
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
Potočná 1610/13, 977 03 Brezno - Mazorníkovo |
|
Ing. Pavol Šimo
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
člen představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
97401, Banská Bystrica, Magurská, 6145/57 |
|
JUDr. Marián Zima
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
97701, Brezno, Švermova, 2378/40 |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
předseda představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
97681, Podbrezová, Štiavnička, 211/47 |
|
Ing. Ĺudovít Ihring
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
místopředseda představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
97701, Brezno, Kiepka, 2521/86 |
|
Ing. Ján Banas
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
člen představesntva |
25.06.2003 |
Adresa: |
97697, Nemecká, Odbojárov, 15 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
člen představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
6439675, Praha-západ, Chýně, Lomená, 193 |
|
Ing. Pavol Šimo
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
člen představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
6145/57, Banská Bystrica, Magurská, 97401, Magurská 6145/57, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
JUDr. Marián Zima
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
2378/40, Brezno, Švermova, 97701, Švermova 2378/40, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
předseda představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
211/47, Podbrezová, Štiavnička, 97681, Štiavnička 211/47, 97681 Podbrezová, Slovensko |
|
Ing. Ĺudovít Ihring
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
místopředseda představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
2521/86, Brezno, Kiepka, 97701, Kiepka 2521/86, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Ján Banas
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
člen představesntva |
25.06.2003 |
Adresa: |
15, Nemecká, Odbojárov, 97697, Odbojárov 15, 97697 Nemecká, Slovensko |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
člen představenstva |
25.06.2003 |
Adresa: |
25303, 6439675, Praha-západ, Chýně, Chýně, Lomená, 193, Lomená 193, 25303 Chýně |
|
Ing. Ĺudovít Ihring
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
02.04.2003 |
Adresa: |
97701, Brezno, Kiepka, 2521/86 |
|
JUDr. Marián Zima
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
02.04.2003 |
Adresa: |
97701, Brezno, Švermova, 2378/40 |
|
JUDr. Marián Zima
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
02.04.2003 |
Adresa: |
2378/40, Brezno, Švermova, 97701, Švermova 2378/40, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Ĺudovít Ihring
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
02.04.2003 |
Adresa: |
2521/86, Brezno, Kiepka, 97701, Kiepka 2521/86, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing.L'udovít Ihring, r.č. 520927/258
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
|
03.07.2001 |
Adresa: |
97701, Brezno, Švermova, 2378/38 |
|
Mgr. Marián Zima
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
|
03.07.2001 |
Adresa: |
97701, Brezno, Švermova, 2378/40 |
|
Ing.L'udovít Ihring, r.č. 520927/258
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
|
03.07.2001 |
Adresa: |
2378/38, Brezno, Švermova, 97701, Švermova 2378/38, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Mgr. Marián Zima
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
|
03.07.2001 |
Adresa: |
2378/40, Brezno, Švermova, 97701, Švermova 2378/40, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing.L'udovít Ihring, r.č. 520927/2580
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
|
03.05.2000 |
Adresa: |
97701, Brezno, Švermova, 2378/38 |
|
Ing. Marián Zima
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
|
03.05.2000 |
Adresa: |
97701, Brezno, Švermova, 2378/40 |
|
Ing. Marián Zima
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
|
03.05.2000 |
Adresa: |
2378/40, Brezno, Švermova, 97701, Švermova 2378/40, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing.L'udovít Ihring, r.č. 520927/2580
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
|
03.05.2000 |
Adresa: |
2378/38, Brezno, Švermova, 97701, Švermova 2378/38, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing.L'udovít Ihring, r.č. 520927/2580
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
97701, Brezno, ŠLN, 32 |
|
Ing. Marián Zima
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
97701, Brezno, Clementisa, 4 |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
97681, Podbrezová, Štiavnička, 211/47 |
|
Ing. Ján Banas
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
97697, Nemecká, Odbojárov, 15 |
|
Ing. Pavol Šimo
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
97401, Banská Bystrica, Magurská, 57 |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
6439675, Praha-západ, Chýně, Lomená, 193 |
|
Ing.L'udovít Ihring, r.č. 520927/2580
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
32, Brezno, ŠLN, 97701, ŠLN 32, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Marián Zima
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
4, Brezno, Clementisa, 97701, Clementisa 4, 97701 Brezno, Slovensko |
|
Ing. Július Kriváň
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
211/47, Podbrezová, Štiavnička, 97681, Štiavnička 211/47, 97681 Podbrezová, Slovensko |
|
Ing. Ján Banas
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
15, Nemecká, Odbojárov, 97697, Odbojárov 15, 97697 Nemecká, Slovensko |
|
Ing. Pavol Šimo
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
57, Banská Bystrica, Magurská, 97401, Magurská 57, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Ing. Čestmír Němec
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
|
30.09.1998 |
Adresa: |
25303, 6439675, Praha-západ, Chýně, Chýně, Lomená, 193, Lomená 193, 25303 Chýně |
|