Lioudmila Lioubomirova
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.11.2007 |
Adresa: |
27351, 6012574, Unhošť, Hájecká, 137 |
|
Lioudmila Lioubomirova
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.11.2007 |
Adresa: |
27351, 6012574, Kladno, Unhošť, Unhošť, Hájecká, 137, Hájecká 137, 27351 Unhošť |
|
Yuri Maselov
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2005 |
Adresa: |
27351, 6012574, Unhošť, Hájecká, 137 |
|
Yuri Maselov
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2005 |
Adresa: |
27351, 6012574, Kladno, Unhošť, Unhošť, Hájecká, 137, Hájecká 137, 27351 Unhošť |
|
Iuori Masselov
|
Neaktivní
od 25.07.2005
|
Jednatel |
20.06.2001 |
Adresa: |
14000, 3, Praha 4, Praha 4, Perlitova, 1814/40 |
|
Lioudmila Lioubomirova
|
Neaktivní
od 06.11.2007
|
Jednatel |
20.06.2001 |
Adresa: |
25163, 14655233, Praha-východ, Strančice, Pod Horkou, 313 |
|
Iuori Masselov
|
Neaktivní
od 25.07.2005
|
Jednatel |
20.06.2001 |
Adresa: |
14000, 22750193, Praha, Krč, Perlitová, 1814, 40, Perlitová 1814/40, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Lioudmila Lioubomirova
|
Neaktivní
od 06.11.2007
|
Jednatel |
20.06.2001 |
Adresa: |
25163, 14655233, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 313, Pod Horkou 313, 25163 Strančice |
|
Iouri Masselov,nar.18.8.1951
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
Jednatel |
15.09.1998 |
Adresa: |
22671587, Praha 10, Praha 10, Baškirská, 1 |
|
Iouri Masselov,nar.18.8.1951
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
Jednatel |
15.09.1998 |
Adresa: |
10100, 22671587, Praha, Vršovice, Baškirská, 1404, 1, Baškirská 1404/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|