MICHAEL HOMOLA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.09.2023 |
Adresa: |
Glattfelden, Kreuzhaldenstrasse 6A, 8192, Kreuzhaldenstrasse 6A, 8192 Glattfelden, Švýcarsko |
|
MICHAL WÁGNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.05.2023 |
Adresa: |
17000, 22295330, Praha, Bubeneč, Veletržní, 562, 50, Veletržní 562/50, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. BARBORA BARCALOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.11.2022 |
Adresa: |
14700, 21824347, Praha, Hodkovičky, Na lysinách, 208, 15 |
|
Mgr. BARBORA BARCALOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.11.2022 |
Adresa: |
14700, 21824347, Praha, Hodkovičky, Na lysinách, 208, 15, Na lysinách 208/15, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. FILIP ČERNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.04.2021 |
Adresa: |
16000, 22177574, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Slavíčkova, 372, 2 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2022
|
předseda představenstva |
06.07.2022 |
Adresa: |
14200, 22704698, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2022
|
předseda představenstva |
06.07.2022 |
Adresa: |
14200, 22704698, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234, Libušská 220/234, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
MICHAEL HOMOLA
|
Neaktivní
od 31.05.2023
|
místopředseda představenstva |
22.06.2022 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
předseda představenstva |
22.06.2022 |
Adresa: |
14200, 22704698, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
předseda představenstva |
22.06.2022 |
Adresa: |
14200, 22704698, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234, Libušská 220/234, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. FILIP ČERNÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2023
|
člen představenstva |
13.04.2021 |
Adresa: |
16000, 22177574, Praha, Bubeneč, Slavíčkova, 372, 2, Slavíčkova 372/2, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
místopředseda představenstva |
16.01.2020 |
Adresa: |
14200, 22704698, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
místopředseda představenstva |
16.01.2020 |
Adresa: |
14200, 22704698, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234, Libušská 220/234, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
14200, 22704698, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234 |
|
DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
14200, 22704698, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234, Libušská 220/234, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. FILIP ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
místopředseda představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
16000, 22177574, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Slavíčkova, 372, 2 |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
15500, 25757148, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Rotavská, 1336, 13 |
|
Ing. DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
14200, 22704698, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234 |
|
Ing. ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
člen představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106 |
|
Ing. MICHAEL SUCHANEK
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
předseda představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
8312, Winterberg, Glärnichstrasse 4 |
|
JUDr. FILIP ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
místopředseda představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
16000, 22177574, Praha, Bubeneč, Slavíčkova, 372, 2, Slavíčkova 372/2, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
15500, 25757148, Praha, Stodůlky, Rotavská, 1336, 13, Rotavská 1336/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. DANA SUŠEŇOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
14200, 22704698, Praha, Libuš, Libušská, 220, 234, Libušská 220/234, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
člen představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. MICHAEL SUCHANEK
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
předseda představenstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
Winterberg, Glärnichstrasse 4, 8312, Glärnichstrasse 4, 8312 Winterberg, Švýcarsko |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
předseda představenstva |
25.02.2016 |
Adresa: |
15500, 25757148, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Rotavská, 1336, 13 |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
předseda představenstva |
25.02.2016 |
Adresa: |
15500, 25757148, Praha, Stodůlky, Rotavská, 1336, 13, Rotavská 1336/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
Místopředseda představenstva |
19.02.2016 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
Místopředseda představenstva |
19.02.2016 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106 |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předseda představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
15500, 25742531, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21740321, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předseda představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
15500, 25742531, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4, Jaroslava Foglara 1330/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21740321, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18, náměstí Míru 109/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
místopředseda představenstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
místopředseda představenstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
12000, 21740321, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
12000, 21740321, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18, náměstí Míru 109/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen představenstva |
11.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21754675, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 1541, 5 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen představenstva |
11.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21754675, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 1541, 5, U Havlíčkových sadů 1541/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
předseda představenstva |
09.10.2013 |
Adresa: |
15500, 25742531, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4 |
|
Ing. JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
předseda představenstva |
09.10.2013 |
Adresa: |
15500, 25742531, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4, Jaroslava Foglara 1330/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
předseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
33401, Chlumčany, Hradčany, 127 |
|
Ondřej Laciga
|
Neaktivní
od 11.04.2014
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
13000, 21788316, Praha 3, Sudoměřská, 1921, 5 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
místopředseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
30100, 24425796, Plzeň, Sokolovská, 106 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
předseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
33442, 1014862, Plzeň-jih, Chlumčany, Chlumčany, Komenského, 127, Komenského 127, 33442 Chlumčany |
|
Ondřej Laciga
|
Neaktivní
od 11.04.2014
|
člen představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
13000, 21788316, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1921, 5, Sudoměřská 1921/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
místopředseda představenstva |
16.08.2010 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jan Macner
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
člen |
25.08.2006 |
Adresa: |
30100, 24441163, Plzeň, Jiráskova, 58 |
|
Jan Macner
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
člen |
25.08.2006 |
Adresa: |
32600, 24441163, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Jiráskova, 341, 58, Jiráskova 341/58, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Ing. Jiří Lípa
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
člen představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
22090789, Praha 5, Praha 5, Na Březince, 20 |
|
ing. Jiří Lípa
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
člen představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22090789, Praha, Smíchov, Na Březince, 1514, 20, Na Březince 1514/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
Člen představenstva |
25.04.2001 |
Adresa: |
21731519, Praha 2, Praha 2, Žitná, 30 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
Předseda představenstva |
25.04.2001 |
Adresa: |
24552445, Plzeň-město, Plzeň, Klostermannova, 1 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
Místopředseda představenstva |
25.04.2001 |
Adresa: |
24425796, Plzeň-město, Plzeň, Sokolovská, 106 |
|
Ing. Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
Člen představenstva |
25.04.2001 |
Adresa: |
12000, 21731519, Praha, Nové Město, Žitná, 571, 30, Žitná 571/30, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
Předseda představenstva |
25.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24552445, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klostermannova, 2286, 1, Klostermannova 2286/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
Místopředseda představenstva |
25.04.2001 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ing. Ladislav Šedivý
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
předseda |
07.02.2000 |
Adresa: |
1100, 21724369, Praha 1, Praha 1, Revoluční, 17 |
|
ing. Ladislav Šedivý
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
předseda |
07.02.2000 |
Adresa: |
11000, 21724369, Praha, Staré Město, Revoluční, 764, 17, Revoluční 764/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
místopředseda |
08.09.1999 |
Adresa: |
24552445, Plzeň-město, Plzeň, Klostermannova, 1 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
člen |
08.09.1999 |
Adresa: |
24425796, Plzeň-město, Plzeň, Sokolovská, 106 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
místopředseda |
08.09.1999 |
Adresa: |
30100, 24552445, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klostermannova, 2286, 1, Klostermannova 2286/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
člen |
08.09.1999 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ing. Břetislav Hořák
|
Neaktivní
od 08.09.1999
|
místopředseda |
18.09.1998 |
Adresa: |
18000, 22398511, Praha 8, Praha 8, Mazurská, 520 |
|
Leon Malík
|
Neaktivní
od 08.09.1999
|
člen |
18.09.1998 |
Adresa: |
19016, Praha 9 - Koloděje, Rošovická, 292 |
|
ing. Ladislav Šedivý
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
předseda |
18.09.1998 |
Adresa: |
1100, 21724369, Praha 1, Praha 1, Revoluční, 17 |
|
ing. Břetislav Hořák
|
Neaktivní
od 08.09.1999
|
místopředseda |
18.09.1998 |
Adresa: |
18100, 22398511, Praha, Troja, Mazurská, 520, 9, Mazurská 520/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Leon Malík
|
Neaktivní
od 08.09.1999
|
člen |
18.09.1998 |
Adresa: |
19016, 25012801, Praha, Koloděje, Rošovická, 292, 9, Rošovická 292/9, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|
ing. Ladislav Šedivý
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
předseda |
18.09.1998 |
Adresa: |
11000, 21724369, Praha, Staré Město, Revoluční, 764, 17, Revoluční 764/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|