VLADIMÍR ĎURINA
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Místopředseda představenstva |
23.08.2014 |
Adresa: |
39131, 19764626, Meziříčí, Meziříčí, 38 |
|
Vladimír Ďurina
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Místopředseda představenstva |
23.08.2014 |
Adresa: |
39131, 19764626, Tábor, Meziříčí, Meziříčí, 38, č.p. 38, 39131 Meziříčí |
|
Nikola Buriánková
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Člen představenstva |
21.01.2000 |
Adresa: |
Liberec, Liberec, Žižkovo nám., 1080/14 |
|
Nikola Buriánková
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Člen představenstva |
21.01.2000 |
Adresa: |
46001, 23663928, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Žižkovo, 1080, 14, nám. Žižkovo 1080/14, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
JUDr. Ilona Wurcelová
|
Neaktivní
od 21.01.2000
|
Člen představenstva |
22.09.1998 |
Adresa: |
22547096, Praha 9, Praha 9, Kolbenova, 805/32 |
|
Vladimír Ďurina
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
Místopředseda představenstva |
22.09.1998 |
Adresa: |
Tábor, p. Dražice, Meziříčí, 38 |
|
Tomáš Škopek
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Předseda představenstva |
22.09.1998 |
Adresa: |
22297111, Praha 7, Praha 7, Dělnická, 202/6 |
|
JUDr. Ilona Wurcelová
|
Neaktivní
od 21.01.2000
|
Člen představenstva |
22.09.1998 |
Adresa: |
19000, 22547096, Praha, Vysočany, Kolbenova, 805, 32, Kolbenova 805/32, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Vladimír Ďurina
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
Místopředseda představenstva |
22.09.1998 |
Adresa: |
39131, 19764626, Tábor, Meziříčí, Meziříčí, 38, č.p. 38, 39131 Meziříčí |
|
Tomáš Škopek
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Předseda představenstva |
22.09.1998 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|