HANA HAVLOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
Jednatel |
19.04.2016 |
Adresa: |
26203, 27177211, Příbram, Malá Hraštice, Malá Hraštice, 174 |
|
HANA HAVLOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
Jednatel |
19.04.2016 |
Adresa: |
26203, 27177211, Příbram, Malá Hraštice, Malá Hraštice, 174, č.p. 174, 26203 Malá Hraštice |
|
PETR BERAN
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22305459, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 974, 16 |
|
PETR BERAN
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22305459, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 974, 16, Dukelských hrdinů 974/16, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Petr Beran
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22305459, Praha 7, Dukelských hrdinů, 974/16 |
|
PETR BERAN
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22305459, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 974, 16, Dukelských hrdinů 974/16, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Miroslav Kleňha
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
jednatel |
31.10.2007 |
Adresa: |
19800, 22773665, Praha 9, Černý Most, Kučerova, 770/10 |
|
Miroslav Kleňha
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
jednatel |
31.10.2007 |
Adresa: |
19800, 22773665, Praha, Černý Most, Kučerova, 770, 10, Kučerova 770/10, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Daniel Vavřička
|
Neaktivní
od 31.10.2007
|
jednatel |
28.09.1998 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, U Nových domů, II/3 |
|
Ing. Daniel Vavřička
|
Neaktivní
od 31.10.2007
|
jednatel |
28.09.1998 |
Adresa: |
14000, 21862826, Praha, Krč, U nových domů II, 528, 3, U nových domů II 528/3, Krč, 14000 Praha 4 |
|