RADOVAN KUŚ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
19000, 22498800, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Drahobejlova, 1072, 10 |
|
RADOVAN KUŚ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
19000, 22498800, Praha, Libeň, Drahobejlova, 1072, 10, Drahobejlova 1072/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
RADOVAN KUŚ
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
Jednatel |
19.07.2016 |
Adresa: |
73401, 24264806, Karviná, Karviná, Ráj, Borovského, 835, 32 |
|
RADOVAN KUŚ
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
Jednatel |
19.07.2016 |
Adresa: |
73401, 24264806, Karviná, Karviná, Ráj, Borovského, 835, 32, Borovského 835/32, Ráj, 73401 Karviná |
|
Radovan Kuš
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
Jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
73401, 24264806, Karviná, Karviná, Borovského, 835 |
|
Radovan Kuš
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
Jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
73401, 24264806, Karviná, Karviná, Ráj, Borovského, 835, 32, Borovského 835/32, Ráj, 73401 Karviná |
|
Eva Bartovská
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
Jednatel |
17.10.2001 |
Adresa: |
43513, 5069238, Most, Meziboří, Husova, 125 |
|
Eva Bartovská
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
Jednatel |
17.10.2001 |
Adresa: |
43513, 5069238, Most, Meziboří, Meziboří, Husova, 125, Husova 125, 43513 Meziboří |
|
Ing. Ada Zatloukalová
|
Neaktivní
od 17.10.2001
|
Jednatel |
01.10.1998 |
Adresa: |
22083235, Praha 5, Praha 5, Holečkova, 16 |
|
Ing. Ada Zatloukalová
|
Neaktivní
od 17.10.2001
|
Jednatel |
01.10.1998 |
Adresa: |
15000, 22083235, Praha, Smíchov, Holečkova, 837, 16, Holečkova 837/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|