JUDr. Věslav Nemeth
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
Předseda správní rady |
03.09.2005 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha 4, Kunratice, K Borovíčku, 578/30 |
|
MUDr. Hana Soumarová
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
Člen |
03.09.2005 |
Adresa: |
16000, 22204890, Praha 6, Kafkova, 22 |
|
Veronika Nemethová
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
Člen |
03.09.2005 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha 4, Kunratice, K Borovíčku, 578/30 |
|
JUDr. VĚSLAV NEMETH
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
Předseda správní rady |
03.09.2005 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha, Kunratice, K Borovíčku, 578, 30, K Borovíčku 578/30, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MUDr. Hana Soumarová
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
Člen |
03.09.2005 |
Adresa: |
16000, 22204890, Praha, Dejvice, Kafkova, 1676, 22, Kafkova 1676/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Veronika Nemethová
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
Člen |
03.09.2005 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha, Kunratice, K Borovíčku, 578, 30, K Borovíčku 578/30, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Věslav Nemeth
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
předseda |
19.05.2000 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha 4, Praha 4, K Borovíčku, 30/578 |
|
Kristýna Reichertová
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
19.05.2000 |
Adresa: |
18000, 22378171, Praha 8, Praha 8, Světova, 447/5 |
|
Stanislav Pavlík
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
19.05.2000 |
Adresa: |
18600, 22354816, Praha 8, Praha 8, Molákova, 574 |
|
Kristýna Reichertová
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
19.05.2000 |
Adresa: |
18000, 22378171, Praha, Libeň, Světova, 447, 5, Světova 447/5, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Stanislav Pavlík
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
19.05.2000 |
Adresa: |
18600, 22354816, Praha, Karlín, Molákova, 574, 32, Molákova 574/32, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JUDr. VĚSLAV NEMETH
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
předseda |
19.05.2000 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha, Kunratice, K Borovíčku, 578, 30, K Borovíčku 578/30, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Mgr. Monika Barešová
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
18.03.1999 |
Adresa: |
58291, 9539841, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Sázavská, 580 |
|
Mgr. Monika Barešová
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
18.03.1999 |
Adresa: |
58291, 9539841, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Sázavská, 580, Sázavská 580, 58291 Světlá nad Sázavou |
|
Anna Schollarová
|
Neaktivní
od 18.03.1999
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21796980, Praha 3, Praha 3, Na Rovnosti, 21 |
|
JUDr. Věslav Nemeth
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
14000, 21881111, Praha 4, Praha 4, K Borovíčku, 30/578 |
|
MUDr. Luděk Bajgar
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
předseda |
01.10.1998 |
Adresa: |
14000, 21819114, Praha 4, Praha 4, Plickova, 572/1 |
|
Mgr. Libor Kapalín
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
27353, 1, Houstoň, Nová, 341 |
|
Hana Šenková
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
25002, 4, Stará Boleslav, Sídliště, 1276/A |
|
Ing. Miroslav Henel
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21766029, Praha 3, Praha 3, Nám. Jiřího z Lobkovic, 15 |
|
Anna Schollarová
|
Neaktivní
od 18.03.1999
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21796980, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2692, 21, Na rovnosti 2692/21, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MUDr. Luděk Bajgar
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
předseda |
01.10.1998 |
Adresa: |
14900, 21819114, Praha, Háje, Plickova, 572, 1, Plickova 572/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Libor Kapalín
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
341, Houstoň, Nová, 27353, Nová 341, 27353 Houstoň, Česká republika |
|
JUDr. VĚSLAV NEMETH
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
14800, 21881111, Praha, Kunratice, K Borovíčku, 578, 30, K Borovíčku 578/30, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Hana Šenková
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
25001, 14645327, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Sídliště, 1276, Sídliště 1276, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. Miroslav Henel
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
člen |
01.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21766029, Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic, 2307, 15, náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|