Ing. JAN ČERVINEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
15500, 22120998, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Fantova, 1755, 13 |
|
Ing. Jan Červinek
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
15500, 22120998, Praha, Stodůlky, Fantova, 1755, 13, Fantova 1755/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JIŘÍ VOVES
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
18100, 22323601, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Eledrova, 733, 12 |
|
Ing. JIŘÍ VOVES
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
18100, 22323601, Praha, Bohnice, Eledrova, 733, 12, Eledrova 733/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jiří Voves
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
18100, 22323601, Praha 8, Eledrova, 733, 12 |
|
Ing. JIŘÍ VOVES
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
18100, 22323601, Praha, Bohnice, Eledrova, 733, 12, Eledrova 733/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jiří Voves
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
23.09.2003 |
Adresa: |
18100, 22323601, Praha 8, Praha 8, Eledrova, 733/12 |
|
Ing. Petr Kubíček
|
Neaktivní
od 25.07.2011
|
Jednatel |
23.09.2003 |
Adresa: |
19014, 25258826, Praha 9, Klánovice, Smidarská, 741 |
|
Ing. JIŘÍ VOVES
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
23.09.2003 |
Adresa: |
18100, 22323601, Praha, Bohnice, Eledrova, 733, 12, Eledrova 733/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Petr Kubíček
|
Neaktivní
od 25.07.2011
|
Jednatel |
23.09.2003 |
Adresa: |
741, Praha 9, Klánovice, Smidarská, 19014, Smidarská 741, 19014 Praha 9 - Klánovice, Česká republika |
|
Ing. Martin Vogel
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
19012, 22416242, Praha 9, Praha 9, Svatoňovická, 275 |
|
Ing. Luděk Drobný
|
Neaktivní
od 02.11.2000
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
36004, 20693770, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Lomená, 258/12 |
|
Ing. Jan Červinek
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
15500, 22120998, Praha 5, Praha 5, Fantova, 1755/13 |
|
Ing. Jiří Voves
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
18100, 22323953, Praha 8, Praha 8, Čimická, 768/94 |
|
Ing. Martin Vogel
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
19012, 22416242, Praha, Dolní Počernice, Svatoňovická, 275, Svatoňovická 275, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Ing. Luděk Drobný
|
Neaktivní
od 02.11.2000
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
36004, 20693770, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Lomená, 258, 12, Lomená 258/12, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
Ing. Jan Červinek
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
15500, 22120998, Praha, Stodůlky, Fantova, 1755, 13, Fantova 1755/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Voves
|
Neaktivní
od 23.09.2003
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
18100, 22323953, Praha, Bohnice, Čimická, 768, 94, Čimická 768/94, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|