SERGEJ KRASIČENKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
41742, 18516815, Teplice, Krupka, Maršov, Karla Čapka, 265 |
|
SERGEJ KRASIČENKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
41742, 18516815, Teplice, Krupka, Maršov, Karla Čapka, 265, Karla Čapka 265, Maršov, 41742 Krupka |
|
SIARHEI KRASICHENKA
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
Jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
41742, 18516815, Krupka, Maršov, Karla Čapka, 265 |
|
SIARHEI KRASICHENKA
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
Jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
41742, 18516815, Teplice, Krupka, Maršov, Karla Čapka, 265, Karla Čapka 265, Maršov, 41742 Krupka |
|
Siarhei Krasichenka
|
Neaktivní
od 06.10.2014
|
Jednatel |
14.12.2001 |
Adresa: |
41712, Krupka-Maršov, K. Čapka, 265 |
|
Siarhei Krasichenka
|
Neaktivní
od 06.10.2014
|
Jednatel |
14.12.2001 |
Adresa: |
265, Krupka-Maršov, K. Čapka, 41712, K. Čapka 265, 41712 Krupka-Maršov, Česká republika |
|
Serguei Krassitchenko
|
Neaktivní
od 14.12.2001
|
Jednatel |
24.09.1999 |
Adresa: |
41712, Krupka-Maršov, K. Čapka, 265 |
|
Serguei Krassitchenko
|
Neaktivní
od 14.12.2001
|
Jednatel |
24.09.1999 |
Adresa: |
265, Krupka-Maršov, K. Čapka, 41712, K. Čapka 265, 41712 Krupka-Maršov, Česká republika |
|
Serguei Krassitchenko, nar.:22.10.1962
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
06.10.1998 |
Adresa: |
v ČR: Praha 9, Konzumní, 14 |
|
Serguei Krassitchenko, nar.:22.10.1962
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
06.10.1998 |
Adresa: |
19800, 22422137, Praha, Hloubětín, Konzumní, 253, 14, Konzumní 253/14, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|