Ing. RICHARD ECKSTEIN
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
místopředseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22669469, Praha 10, Vršovice, Lvovská, 1224, 7 |
|
Ing. RICHARD ECKSTEIN
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
místopředseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22669469, Praha, Vršovice, Lvovská, 1224, 7, Lvovská 1224/7, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
BOHUSLAVA KOCIÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
Místopředseda |
18.10.2013 |
Adresa: |
10000, 22669531, Praha 10, Vršovice, Lvovská, 1227, 1 |
|
Bohuslava Kociánová
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
Místopředseda |
18.10.2013 |
Adresa: |
10000, 22669531, Praha, Vršovice, Lvovská, 1227, 1, Lvovská 1227/1, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Richard Eckstein
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
místopředseda představenstva |
30.08.2005 |
Adresa: |
22669469, Praha 10, Lvovská, 7 |
|
Ing. RICHARD ECKSTEIN
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
místopředseda představenstva |
30.08.2005 |
Adresa: |
10000, 22669469, Praha, Vršovice, Lvovská, 1224, 7, Lvovská 1224/7, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Jiří Mrkal
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
místopředseda |
03.02.2004 |
Adresa: |
22669493, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 5 |
|
Ing. Milan Drnovský
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
člen |
03.02.2004 |
Adresa: |
22669469, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 7 |
|
Ing. Jiří Mach
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
předseda |
03.02.2004 |
Adresa: |
22669493, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 5 |
|
Otto Kokoška
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
člen |
03.02.2004 |
Adresa: |
22669515, Praha 10, Lvovská, 3 |
|
Jiří Mrkal
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
místopředseda |
03.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22669493, Praha, Vršovice, Lvovská, 1225, 5, Lvovská 1225/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Milan Drnovský
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
člen |
03.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22669469, Praha, Vršovice, Lvovská, 1224, 7, Lvovská 1224/7, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Mach
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
předseda |
03.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22669493, Praha, Vršovice, Lvovská, 1225, 5, Lvovská 1225/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Otto Kokoška
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
člen |
03.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22669515, Praha, Vršovice, Lvovská, 1226, 3, Lvovská 1226/3, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Jiří Mrkal
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Člen |
09.10.2001 |
Adresa: |
22669493, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 5 |
|
Jiří Mrkal
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Člen |
09.10.2001 |
Adresa: |
10000, 22669493, Praha, Vršovice, Lvovská, 1225, 5, Lvovská 1225/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Jana Czigle
|
Neaktivní
od 09.10.2001
|
Člen |
07.10.1998 |
Adresa: |
22669515, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 3 |
|
Ing. Milan Drnovský
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Předseda |
07.10.1998 |
Adresa: |
22669469, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 7 |
|
Ing. Jiří Mach
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Místopředseda |
07.10.1998 |
Adresa: |
22669493, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 5 |
|
Ing. Jan Hevler
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Člen |
07.10.1998 |
Adresa: |
22669493, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 5 |
|
Bohuslava Kociánová
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
Místopředseda |
07.10.1998 |
Adresa: |
22669531, Praha 10, Praha 10, Lvovská, 1 |
|
Mgr. Jana Czigle
|
Neaktivní
od 09.10.2001
|
Člen |
07.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22669515, Praha, Vršovice, Lvovská, 1226, 3, Lvovská 1226/3, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Milan Drnovský
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Předseda |
07.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22669469, Praha, Vršovice, Lvovská, 1224, 7, Lvovská 1224/7, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Mach
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Místopředseda |
07.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22669493, Praha, Vršovice, Lvovská, 1225, 5, Lvovská 1225/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Hevler
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Člen |
07.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22669493, Praha, Vršovice, Lvovská, 1225, 5, Lvovská 1225/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Bohuslava Kociánová
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
Místopředseda |
07.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22669531, Praha, Vršovice, Lvovská, 1227, 1, Lvovská 1227/1, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|