LUIGI BASCO PERUCCHINI
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21760489, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 972, 75 |
|
LUIGI BASCO PERUCCHINI
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21760489, Praha, Vinohrady, Korunní, 972, 75, Korunní 972/75, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
LUIGI BASCO PERUCCHINI
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
jednatel |
28.11.2019 |
Adresa: |
11101, 27931919, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Kryšpínova, 527, 4 |
|
LUIGI BASCO PERUCCHINI
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
jednatel |
28.11.2019 |
Adresa: |
11101, 27931919, Praha, Dolní Měcholupy, Kryšpínova, 527, 4, Kryšpínova 527/4, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
LUIGI BASCO PERUCCHINI
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
25166, 26412659, Senohraby, Senohraby, U transformátoru, 388 |
|
LUIGI BASCO PERUCCHINI
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
25166, 26412659, Praha-východ, Senohraby, Senohraby, U transformátoru, 388, U transformátoru 388, 25166 Senohraby |
|
Šárka Perucchini
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
27.12.2006 |
Adresa: |
25166, 26412659, Praha-východ, Senohraby, U Transformátoru, 388 |
|
Šárka Perucchini
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
27.12.2006 |
Adresa: |
25166, 26412659, Praha-východ, Senohraby, Senohraby, U transformátoru, 388, U transformátoru 388, 25166 Senohraby |
|
Luigi Basco Perucchini
|
Neaktivní
od 27.12.2006
|
jednatel |
27.04.2004 |
Adresa: |
25166, 17250374, Senohraby, Pod Ježovem, 338 |
|
Luigi Basco Perucchini
|
Neaktivní
od 27.12.2006
|
jednatel |
27.04.2004 |
Adresa: |
25166, 17250374, Praha-východ, Senohraby, Senohraby, Pod Ježovem, 338, Pod Ježovem 338, 25166 Senohraby |
|
Luigo Basco Perucchini
|
Neaktivní
od 27.04.2004
|
jednatel |
28.01.2002 |
Adresa: |
24246794, Karviná, Karviná, Mizerov, U studny, 2294 |
|
Luigo Basco Perucchini
|
Neaktivní
od 27.04.2004
|
jednatel |
28.01.2002 |
Adresa: |
73401, 24246794, Karviná, Karviná, Mizerov, U Studny, 2294, 4, U Studny 2294/4, Mizerov, 73401 Karviná |
|
ing. Pavel Raboch
|
Neaktivní
od 28.01.2002
|
Jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
18000, 22354891, Praha 8, Praha 8, Molákova, 582 |
|
ing. Pavel Raboch
|
Neaktivní
od 28.01.2002
|
Jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
18600, 22354891, Praha, Karlín, Molákova, 582, 22, Molákova 582/22, Karlín, 18600 Praha 8 |
|