Ing. TOMÁŠ VALENTA
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
člen představenstva |
23.04.2014 |
Adresa: |
25242, 25225995, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 558 |
|
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
předseda představenstva |
23.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21693668, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Pařížská, 131, 28 |
|
JAROMÍR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
místopředseda představenstva |
23.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730962, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ječná, 529, 29 |
|
Ing. TOMÁŠ VALENTA
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
člen představenstva |
23.04.2014 |
Adresa: |
25242, 25225995, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 558, Za Rybníkem 558, 25242 Jesenice |
|
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
předseda představenstva |
23.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha, Josefov, Pařížská, 131, 28, Pařížská 131/28, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
JAROMÍR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
místopředseda představenstva |
23.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha, Nové Město, Ječná, 529, 29, Ječná 529/29, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
předseda představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha 1, Josefov, Pařížská, 131, 28 |
|
Ing. JAROMÍR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
místopředseda představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha 2, Nové Město, Ječná, 529, 29 |
|
Ing. JAROMÍR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
místopředseda představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha, Nové Město, Ječná, 529, 29, Ječná 529/29, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
předseda představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha, Josefov, Pařížská, 131, 28, Pařížská 131/28, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Tomáš Valenta
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen představenstva |
05.01.2012 |
Adresa: |
25242, 25225995, Praha-západ, Jesenice, Za Rybníkem, 558 |
|
Ing. TOMÁŠ VALENTA
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen představenstva |
05.01.2012 |
Adresa: |
25242, 25225995, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 558, Za Rybníkem 558, 25242 Jesenice |
|
Ing. Tomáš Valenta
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
člen představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
10800, 22590951, Praha 10, Hostýnská, 516/12 |
|
JUDr. Jiří Šimáně
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
předseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha 1, Pařížská, 28/131 |
|
ing. Jaromír Šmejkal
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
místopředseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha 2, Ječná, 29 |
|
Ing. Tomáš Valenta
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
člen představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
10800, 22590951, Praha, Malešice, Hostýnská, 516, 12, Hostýnská 516/12, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
předseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha, Josefov, Pařížská, 131, 28, Pařížská 131/28, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JAROMÍR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
místopředseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha, Nové Město, Ječná, 529, 29, Ječná 529/29, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Jiří Šimáně
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
předseda představenstva |
21.07.2004 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha 1, Pařížská, 28/131 |
|
ing. Jaromír Šmejkal
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
místopředseda představenstva |
21.07.2004 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha 2, Ječná, 29 |
|
JUDr. JIŘÍ ŠIMÁNĚ
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
předseda představenstva |
21.07.2004 |
Adresa: |
11000, 21693668, Praha, Josefov, Pařížská, 131, 28, Pařížská 131/28, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JAROMÍR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
místopředseda představenstva |
21.07.2004 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha, Nové Město, Ječná, 529, 29, Ječná 529/29, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Petr Pavlát
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
člen |
20.11.2002 |
Adresa: |
25243, 25536265, Praha-západ, Průhonice, Újezdská, 768 |
|
Ing. PETR PAVLÁT
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
člen |
20.11.2002 |
Adresa: |
25243, 25536265, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Újezdská, 768, Újezdská 768, 25243 Průhonice |
|
Ing. Petr Pavlát
|
Neaktivní
od 20.11.2002
|
člen |
16.01.2001 |
Adresa: |
22574867, Praha 10, Praha 10, Pod Štěpem, 995/6 |
|
Ing. Petr Pavlát
|
Neaktivní
od 20.11.2002
|
člen |
16.01.2001 |
Adresa: |
10200, 22574867, Praha, Hostivař, Pod štěpem, 995, 6, Pod štěpem 995/6, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Sedlák
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
člen |
20.10.1998 |
Adresa: |
Kladno, Kladno, Sítná, 3106 |
|
JUDr. Jiří Šimáně
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
předseda |
20.10.1998 |
Adresa: |
22723251, Praha 4, Praha 4, Rozvadovská, 1117 |
|
Ing. Miroslav Res
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
místopředseda |
20.10.1998 |
Adresa: |
22543295, Praha 9, Praha 9, Odlehlá, 327 |
|
ing. Jiří Sedlák
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
člen |
20.10.1998 |
Adresa: |
27201, 1441574, Kladno, Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná, 3106, náměstí Sítná 3106, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JUDr. Jiří Šimáně
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
předseda |
20.10.1998 |
Adresa: |
14800, 22723251, Praha, Kunratice, Rozvadovská, 1117, 6, Rozvadovská 1117/6, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Res
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
místopředseda |
20.10.1998 |
Adresa: |
19000, 22543295, Praha, Vysočany, Odlehlá, 327, 62, Odlehlá 327/62, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|