EVA SEDLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně správní rady |
07.02.2023 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24 |
|
HELENA BECKOVÁ
|
Aktivní
|
členka správní rady |
07.02.2023 |
Adresa: |
10000, 22626239, Praha, Strašnice, Vyžlovská, 2244, 38 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně správní rady |
07.02.2023 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24, Chopinova 1493/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
HELENA BECKOVÁ
|
Aktivní
|
členka správní rady |
07.02.2023 |
Adresa: |
10000, 22626239, Praha, Strašnice, Vyžlovská, 2244, 38, Vyžlovská 2244/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ALICE MARXOVÁ
|
Aktivní
|
členka správní rady |
03.06.2022 |
Adresa: |
11800, 21691843, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Pohořelec, 153, 2 |
|
ALICE MARXOVÁ
|
Aktivní
|
členka správní rady |
03.06.2022 |
Adresa: |
11800, 21691843, Praha, Hradčany, Pohořelec, 153, 2, Pohořelec 153/2, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
ILONA VOLDŘICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.02.2022 |
Adresa: |
14000, 21948062, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Dačického, 996, 7 |
|
ILONA VOLDŘICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.02.2022 |
Adresa: |
14000, 21948062, Praha, Nusle, Dačického, 996, 7, Dačického 996/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
RICHARD SIDEJ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
25.11.2020 |
Adresa: |
13000, 21762201, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3 |
|
PETR BROD
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.11.2020 |
Adresa: |
16200, 22742760, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17 |
|
RICHARD SIDEJ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
25.11.2020 |
Adresa: |
13000, 21762201, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3, Jagellonská 1700/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
PETR BROD
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.11.2020 |
Adresa: |
16200, 22742760, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17, Křenova 439/17, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
HELENA BECKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
členka správní rady |
03.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22626239, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Vyžlovská, 2244, 38 |
|
HELENA BECKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
členka správní rady |
03.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22626239, Praha, Strašnice, Vyžlovská, 2244, 38, Vyžlovská 2244/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ILONA VOLDŘICHOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2022
|
členka správní rady |
25.11.2020 |
Adresa: |
14000, 21948062, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Dačického, 996, 7 |
|
ILONA VOLDŘICHOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2022
|
členka správní rady |
25.11.2020 |
Adresa: |
14000, 21948062, Praha, Nusle, Dačického, 996, 7, Dačického 996/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
místopředsedkyně správní rady |
28.12.2017 |
Adresa: |
12000, 21754187, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24 |
|
PETER LISCHKE
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
člen správní rady |
28.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21726906, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Haštalské náměstí, 1046, 2 |
|
PETER LISCHKE
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
člen správní rady |
28.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21726906, Praha, Staré Město, Haštalské náměstí, 1046, 2, Haštalské náměstí 1046/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
místopředsedkyně správní rady |
28.12.2017 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24, Chopinova 1493/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ZUZANA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
členka správní rady |
12.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22178406, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 458, 16 |
|
BARBORA RAPPAPORT
|
Neaktivní
od 03.06.2022
|
členka správní rady |
12.12.2016 |
Adresa: |
13000, 21762635, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1756, 114 |
|
ZUZANA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
členka správní rady |
12.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22178406, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 458, 16, dr. Zikmunda Wintra 458/16, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
BARBORA RAPPAPORT
|
Neaktivní
od 03.06.2022
|
členka správní rady |
12.12.2016 |
Adresa: |
13000, 21762635, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1756, 114, Vinohradská 1756/114, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
RICHARD SIDEJ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
předseda správní rady |
10.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21762201, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3 |
|
PETR BROD
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
člen správní rady |
10.02.2016 |
Adresa: |
16200, 22742760, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17 |
|
RICHARD SIDEJ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
předseda správní rady |
10.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21762201, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3, Jagellonská 1700/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
PETR BROD
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
člen správní rady |
10.02.2016 |
Adresa: |
16200, 22742760, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17, Křenova 439/17, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
ZUZANA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
členka správní rady |
19.02.2015 |
Adresa: |
16000, 22178406, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 458, 16 |
|
PETER LISCHKE
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen správní rady |
19.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21726906, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Haštalské náměstí, 1046, 2 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen správní rady |
19.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21754187, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24 |
|
ZUZANA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
členka správní rady |
19.02.2015 |
Adresa: |
16000, 22178406, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 458, 16, dr. Zikmunda Wintra 458/16, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
PETER LISCHKE
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen správní rady |
19.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21726906, Praha, Staré Město, Haštalské náměstí, 1046, 2, Haštalské náměstí 1046/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen správní rady |
19.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24, Chopinova 1493/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETER LISCHKE
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen správní rady |
15.02.2014 |
Adresa: |
11000, 21726906, Praha 1, Staré Město, Haštalské náměstí, 1046, 2 |
|
TOMMY KARAS
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen správní rady |
15.02.2014 |
Adresa: |
18200, 25943146, Praha 8, Ďáblice, Humenecká, 851, 41 |
|
BARBORA RAPPAPORT
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
člen správní rady |
15.02.2014 |
Adresa: |
13000, 21762635, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1756, 114 |
|
PETER LISCHKE
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen správní rady |
15.02.2014 |
Adresa: |
11000, 21726906, Praha, Staré Město, Haštalské náměstí, 1046, 2, Haštalské náměstí 1046/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen správní rady |
15.02.2014 |
Adresa: |
18200, 25943146, Praha, Ďáblice, Humenecká, 851, 41, Humenecká 851/41, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
BARBORA RAPPAPORT
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
člen správní rady |
15.02.2014 |
Adresa: |
13000, 21762635, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1756, 114, Vinohradská 1756/114, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
místopředsedkyně správní rady |
14.02.2013 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha 2, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24 |
|
RICHARD SIDEJ
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
předseda správní rady |
14.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21762201, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3 |
|
PETR BROD
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen správní rady |
14.02.2013 |
Adresa: |
16200, 22742760, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17 |
|
EVA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
místopředsedkyně správní rady |
14.02.2013 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24, Chopinova 1493/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RICHARD SIDEJ
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
předseda správní rady |
14.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21762201, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3, Jagellonská 1700/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
PETR BROD
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen správní rady |
14.02.2013 |
Adresa: |
16200, 22742760, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17, Křenova 439/17, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
PhDr. Miloš Pojar
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda správní rady |
11.02.2012 |
Adresa: |
17000, 22307745, Praha 7, U Smaltovny, 1157/6 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
člen správní rady |
11.02.2012 |
Adresa: |
18000, 25943146, Praha 8, Humenecká, 851/41 |
|
Jakub Roth
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
člen správní rady |
11.02.2012 |
Adresa: |
15500, 28039041, Praha 5, Ke Kalvárii, 2712, 12 |
|
PhDr. Miloš Pojar
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda správní rady |
11.02.2012 |
Adresa: |
17000, 22307745, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1157, 6, U smaltovny 1157/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JAKUB ROTH
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
člen správní rady |
11.02.2012 |
Adresa: |
15500, 28039041, Praha, Stodůlky, Ke Kalvárii, 2712, 12, Ke Kalvárii 2712/12, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
člen správní rady |
11.02.2012 |
Adresa: |
18200, 25943146, Praha, Ďáblice, Humenecká, 851, 41, Humenecká 851/41, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
předseda |
12.03.2010 |
Adresa: |
18000, 25943146, Praha 8, Humenecká, 851/41 |
|
PhDr. Miloš Pojar
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
člen |
12.03.2010 |
Adresa: |
17000, 22307745, Praha 7, U Smaltovny, 1157/6 |
|
Barbora Rappaport
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
člen správní rady |
12.03.2010 |
Adresa: |
Vrš, Tolstého, 482/10 |
|
PhDr. Miloš Pojar
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
člen |
12.03.2010 |
Adresa: |
17000, 22307745, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1157, 6, U smaltovny 1157/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
předseda |
12.03.2010 |
Adresa: |
18200, 25943146, Praha, Ďáblice, Humenecká, 851, 41, Humenecká 851/41, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Barbora Rappaport
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
člen správní rady |
12.03.2010 |
Adresa: |
482/10, Vrš, Tolstého, Tolstého 482/10, Vrš, Česká republika |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
předseda |
18.07.2002 |
Adresa: |
22515909, Praha 9, Praha 9, Litvínovská, 287 |
|
Ing. Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
člen |
18.07.2002 |
Adresa: |
21743576, Praha 2, Praha 2, Balbínova, 24 |
|
PhDr. Eva Sedláková
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
člen |
18.07.2002 |
Adresa: |
21754187, Praha 2, Praha 2, Chopinova, 24 |
|
Ing.arch. Richard Sidej
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda |
18.07.2002 |
Adresa: |
22392416, Praha 8, Praha 8, S.K.Neumanna, 2004/10 |
|
Petr Brod
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
|
18.07.2002 |
Adresa: |
22742760, Praha 6, Křenova, 17 |
|
ing. Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
člen |
18.07.2002 |
Adresa: |
12000, 21743576, Praha, Vinohrady, Balbínova, 408, 24, Balbínova 408/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
předseda |
18.07.2002 |
Adresa: |
19000, 22515909, Praha, Střížkov, Litvínovská, 287, 13, Litvínovská 287/13, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
PhDr. Eva Sedláková
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
člen |
18.07.2002 |
Adresa: |
12000, 21754187, Praha, Vinohrady, Chopinova, 1493, 24, Chopinova 1493/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETR BROD
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
|
18.07.2002 |
Adresa: |
16200, 22742760, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17, Křenova 439/17, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing.Arch. Richard Sidej
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda |
18.07.2002 |
Adresa: |
18200, 22392416, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 2004, 10, S. K. Neumanna 2004/10, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Olga Dostálová
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
11.02.2000 |
Adresa: |
22147705, Praha 6, Markétská, 25/19 |
|
Ing. Alenka Munková
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
|
11.02.2000 |
Adresa: |
22290877, Praha 6, Senegalská, 636/4 |
|
Mgr. Olga Dostálová
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
11.02.2000 |
Adresa: |
16900, 22147705, Praha, Břevnov, Markétská, 25, 19, Markétská 25/19, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Alenka Munková
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
|
11.02.2000 |
Adresa: |
16000, 22290877, Praha, Vokovice, Senegalská, 636, 4, Senegalská 636/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
04.01.1999 |
Adresa: |
22515909, Praha 9, Praha 9, Litvínovská, 287 |
|
Ing.arch. Richard Sidej
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
04.01.1999 |
Adresa: |
22392416, Praha 8, Praha 8, S.K.Neumanna, 2004/10 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
04.01.1999 |
Adresa: |
19000, 22515909, Praha, Střížkov, Litvínovská, 287, 13, Litvínovská 287/13, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing.Arch. Richard Sidej
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
04.01.1999 |
Adresa: |
18200, 22392416, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 2004, 10, S. K. Neumanna 2004/10, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 04.01.1999
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
22310673, Praha 7, Bubenská, 37 |
|
Ing.arch. Richard Sidej
|
Neaktivní
od 04.01.1999
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
Praha lO, Krymská, 6 |
|
Mgr. Olga Dostálová
|
Neaktivní
od 11.02.2000
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
22147705, Praha 6, Markétská, 25/19 |
|
Ing. Alenka Munková
|
Neaktivní
od 11.02.2000
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
22290877, Praha 6, Senegalská, 636/4 |
|
Tomáš Jelínek
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
Praha 7, Fr. Křížka, 18 |
|
Petr Brod
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
22742760, Praha 6, Křenova, 17 |
|
Tommy Karas
|
Neaktivní
od 04.01.1999
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
17000, 22310673, Praha, Holešovice, Bubenská, 1377, 37, Bubenská 1377/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing.arch. Richard Sidej
|
Neaktivní
od 04.01.1999
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
10100, 22655891, Praha, Vršovice, Krymská, 117, 6, Krymská 117/6, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. Olga Dostálová
|
Neaktivní
od 11.02.2000
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
16900, 22147705, Praha, Břevnov, Markétská, 25, 19, Markétská 25/19, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Alenka Munková
|
Neaktivní
od 11.02.2000
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
16000, 22290877, Praha, Vokovice, Senegalská, 636, 4, Senegalská 636/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
17000, 22300252, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 525, 18, Františka Křížka 525/18, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETR BROD
|
Neaktivní
od 18.07.2002
|
|
20.10.1998 |
Adresa: |
16200, 22742760, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 17, Křenova 439/17, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|