Ing. Vladislav Vlasák
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2018 |
Adresa: |
25601, 2932105, Benešov, Soběhrdy, Mezihoří, 49 |
|
Ing. VLADISLAV VLASÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2018 |
Adresa: |
25601, 2932105, Benešov, Soběhrdy, Mezihoří, 49, Mezihoří 49, 25601 Soběhrdy |
|
MARTIN SEDLÁR
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
44001, 19897588, Jimlín, Jimlín, 121 |
|
MARTIN SEDLÁR
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
44001, 19897588, Louny, Jimlín, Jimlín, 121, č.p. 121, 44001 Jimlín |
|
LUKÁŠ KADIČ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
14100, 21990565, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 1162, 24 |
|
LUKÁŠ KADIČ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
14100, 21990565, Praha, Záběhlice, Hlavní, 1162, 24, Hlavní 1162/24, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JIŘÍ PECHOČ
|
Neaktivní
od 12.10.2015
|
jednatel |
03.08.2013 |
Adresa: |
14300, 21939926, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pertoldova, 3338, 33 |
|
JIŘÍ PECHOČ
|
Neaktivní
od 12.10.2015
|
jednatel |
03.08.2013 |
Adresa: |
14300, 21939926, Praha, Modřany, Pertoldova, 3338, 33, Pertoldova 3338/33, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Pavel Vodrážka
|
Neaktivní
od 03.08.2013
|
jednatel |
21.10.1998 |
Adresa: |
21764646, Praha 3, Praha 3, Boleslavská, 10 |
|
Pavel Vodrážka
|
Neaktivní
od 03.08.2013
|
jednatel |
21.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21764646, Praha, Vinohrady, Boleslavská, 2114, 10, Boleslavská 2114/10, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|