INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2023 |
Adresa: |
27601, 80870805, Mělník, Mělník, Mělník, Včelařská, 4300, Včelařská 4300, 27601 Mělník |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2023 |
Adresa: |
27601, 80870805, Mělník, Mělník, Mělník, Včelařská, 4300, Včelařská 4300, 27601 Mělník |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
27601, 80870805, Mělník, Mělník, Mělník, Na Brabčově, 4300 |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
27601, 80870805, Mělník, Mělník, Mělník, Na Brabčově, 4300 |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2023
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
27601, 80870805, Mělník, Mělník, Mělník, Včelařská, 4300, Včelařská 4300, 27601 Mělník |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 13.05.2023
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
27601, 80870805, Mělník, Mělník, Mělník, Včelařská, 4300, Včelařská 4300, 27601 Mělník |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
27.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13 |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
27.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13 |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
27.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
27.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13 |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13 |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
27735, 2061228, Mělník, Kanina, Kanina |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
27735, 2061228, Mělník, Kanina, Kanina |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
27735, 2061228, Mělník, Kanina, Kanina, č.ev. 13, 27735 Kanina |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
27735, 2061228, Mělník, Kanina, Kanina, č.ev. 13, 27735 Kanina |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
27735, 2060833, Mělník, Kanina, Kanina, 34 |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
27735, 2060833, Mělník, Kanina, Kanina, 34 |
|
INNA ŠKILŇUKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
27735, 2060833, Mělník, Kanina, Kanina, 34, č.p. 34, 27735 Kanina |
|
VALERIJ ŠKILŇUK
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
27735, 2060833, Mělník, Kanina, Kanina, 34, č.p. 34, 27735 Kanina |
|
INNA SHKILNYUK
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
27735, 26788144, Kanina, Kanina, 13 |
|
VALERY SHKILNYUK
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
27735, 26788144, Kanina, Kanina, 13 |
|
Valery Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
INNA SHKILNYUK
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
Inna Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
27735, Mělník, Kanina, 13 |
|
Valery Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
27735, Mělník, Kanina, 13 |
|
INNA SHKILNYUK
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
Valery Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
Valeri Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
02.10.2001 |
Adresa: |
27735, Mělník, Kanina, 13 |
|
Valeri Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
02.10.2001 |
Adresa: |
27735, 26788144, Mělník, Kanina, Kanina, 13, č.p. 13, 27735 Kanina |
|
Valeri Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 02.10.2001
|
jednatel |
19.10.2000 |
Adresa: |
Kanina 8, okres Mělník, PSČ 277 35 |
|
Valeri Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 02.10.2001
|
jednatel |
19.10.2000 |
Adresa: |
27735, 2060604, Mělník, Kanina, Kanina, 8, č.p. 8, 27735 Kanina |
|
Valeri Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
jednatel |
09.11.1998 |
Adresa: |
22368957, Praha 8, Praha 8, Taussigova, 1172/1 |
|
Valeri Shkilnyuk
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
jednatel |
09.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22368957, Praha, Kobylisy, Taussigova, 1172, 1, Taussigova 1172/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|