MILAN JERMÁŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22600124, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32 |
|
MILAN KOZÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38 |
|
MARTIN STEIN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21792216, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2274, 12 |
|
JIŘÍ KOUBEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
37833, 25068041, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Klášter, 26 |
|
PETR KLEPETKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
58301, 9620265, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 314 |
|
TOMÁŠ KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22632000, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2791, 40 |
|
MILAN JERMÁŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22600124, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32, Černokostelecká 101/32, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MILAN KOZÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MARTIN STEIN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21792216, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2274, 12, Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JIŘÍ KOUBEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
37833, 25068041, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Klášter, 26, Klášter 26, 37833 Nová Bystřice |
|
PETR KLEPETKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
58301, 9620265, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 314, náměstí T. G. Masaryka 314, 58301 Chotěboř |
|
TOMÁŠ KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2022 |
Adresa: |
10000, 22632000, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2791, 40, Černokostelecká 2791/40, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PETR JANSA
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
22.12.2021 |
Adresa: |
51761, 21545103, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, 62 |
|
PETR JANSA
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
22.12.2021 |
Adresa: |
51761, 21545103, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, 62, č.p. 62, 51761 Říčky v Orlických horách |
|
DUŠAN KOMANICKÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2020
|
místopředseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22631992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2790, 36 |
|
PETR JANSA
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22632018, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42 |
|
MILAN JERMÁŘ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
předseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22600124, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32 |
|
MILAN KOZÁK
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
místopředseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22632018, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22600132, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38 |
|
MARTIN STEIN
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
13000, 21792216, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2274, 12 |
|
PETR KLEPETKO
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
58301, 9620265, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 314 |
|
Dušan Komanický
|
Neaktivní
od 30.03.2020
|
místopředseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22631992, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2790, 36, Černokostelecká 2790/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PETR JANSA
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MARTIN STEIN
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
13000, 21792216, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2274, 12, Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETR KLEPETKO
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
58301, 9620265, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 314, náměstí T. G. Masaryka 314, 58301 Chotěboř |
|
MILAN JERMÁŘ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
předseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22600124, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32, Černokostelecká 101/32, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MILAN KOZÁK
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
místopředseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MARTIN STEIN
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
12.08.2016 |
Adresa: |
13000, 21792216, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2274, 12 |
|
MARTIN STEIN
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
12.08.2016 |
Adresa: |
13000, 21792216, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2274, 12, Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN STEIN
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22631984, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2789, 34 |
|
MILAN JERMÁŘ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
předseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22600124, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32 |
|
MILAN KOZÁK
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22632018, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42 |
|
DUŠAN KOMANICKÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22631992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2790, 36 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22600132, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38 |
|
PETR JANSA
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22632018, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42 |
|
PETR KLEPETKO
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
58301, 9620265, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 314 |
|
MARTIN STEIN
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22631984, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2789, 34, Černokostelecká 2789/34, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PETR KLEPETKO
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
58301, 9620265, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 314, náměstí T. G. Masaryka 314, 58301 Chotěboř |
|
MILAN JERMÁŘ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
předseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22600124, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32, Černokostelecká 101/32, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MILAN KOZÁK
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Dušan Komanický
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22631992, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2790, 36, Černokostelecká 2790/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PETR JANSA
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Tomáš Řezáč
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha 10, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38 |
|
TOMÁŠ ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Zdeněk Brzobohatý
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Místopředseda |
18.06.2008 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Černokostelecká, 101 |
|
Mgr. Milan Jermář
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Člen |
18.06.2008 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Černokostelecká, 101 |
|
Zdeněk Brzobohatý
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Místopředseda |
18.06.2008 |
Adresa: |
101, Praha 10, Černokostelecká, 10000, Černokostelecká 101, 10000 Praha 10, Česká republika |
|
Mgr. Milan Jermář
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Člen |
18.06.2008 |
Adresa: |
101, Praha 10, Černokostelecká, 10000, Černokostelecká 101, 10000 Praha 10, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Fuka
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Místopředseda |
11.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22631984, Praha 10, Černokostelecká, 2789/34 |
|
Daniela Smečenská
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Člen |
11.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22660917, Praha 10, Ruská, 579 |
|
Ing. Zdeněk Slovák
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Předseda |
11.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22631992, Praha 10, Černokostelecká, 2790/36 |
|
Ing. Jaroslav Fuka
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Místopředseda |
11.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22631984, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2789, 34, Černokostelecká 2789/34, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Daniela Smečenská
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Člen |
11.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22660917, Praha, Vršovice, Ruská, 579, 130, Ruská 579/130, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Zdeněk Slovák
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Předseda |
11.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22631992, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2790, 36, Černokostelecká 2790/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Olga Vlková
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
Člen |
18.01.2003 |
Adresa: |
22600132, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 102/38 |
|
Milan Kozák
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Místopředseda |
18.01.2003 |
Adresa: |
22632018, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2792/42 |
|
Karel Imrych
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Člen |
18.01.2003 |
Adresa: |
22632026, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2793/44 |
|
Olga Vlková
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
Člen |
18.01.2003 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Karel Imrych
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Člen |
18.01.2003 |
Adresa: |
10000, 22632026, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2793, 44, Černokostelecká 2793/44, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MILAN KOZÁK
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Místopředseda |
18.01.2003 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Ludmila Böhmová
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
Místopředsedkyně |
09.11.1998 |
Adresa: |
22600132, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 102/38 |
|
Milan Kozák
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
22632018, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2792/42 |
|
Miroslava Kopecká
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
Členka |
09.11.1998 |
Adresa: |
22632026, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2793/44 |
|
Ing. Jaroslav Fuka
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
Předseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
22631984, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2789/34 |
|
Ing. Zdeněk Slovák
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
Místopředseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
22631992, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2790/36 |
|
Zdeněk Brzobohatý
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
22600124, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 101/32 |
|
Valeria Slavíková
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Členka |
09.11.1998 |
Adresa: |
22632000, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2791/40 |
|
Mgr. Ludmila Böhmová
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
Místopředsedkyně |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22600132, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 102, 38, Černokostelecká 102/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MILAN KOZÁK
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22632018, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2792, 42, Černokostelecká 2792/42, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Miroslava Kopecká
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
Členka |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22632026, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2793, 44, Černokostelecká 2793/44, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Zdeněk Slovák
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
Místopředseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22631992, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2790, 36, Černokostelecká 2790/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jaroslav Fuka
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
Předseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22631984, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2789, 34, Černokostelecká 2789/34, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Zdeněk Brzobohatý
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22600124, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 101, 32, Černokostelecká 101/32, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Valeria Slavíková
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
Členka |
09.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22632000, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2791, 40, Černokostelecká 2791/40, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|