Ing. TOMÁŠ VEJVANČICKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
MONIKA HAYDENOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
PETR HOLUB
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
VLADIMÍR NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
Ing. TOMÁŠ VEJVANČICKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MONIKA HAYDENOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
PETR HOLUB
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
VLADIMÍR NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.08.2020 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Místopředseda představenstva |
05.10.2019 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Místopředseda představenstva |
05.10.2019 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA |
15.05.2019 |
Adresa: |
29301, 27537358, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Michalovice, 78 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA |
15.05.2019 |
Adresa: |
29301, 27537358, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Michalovice, 78, Michalovice 78, 29301 Mladá Boleslav |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA |
19.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA |
19.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA |
19.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA |
19.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MONIKA HAYDENOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
člen představenstva |
23.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
MONIKA HAYDENOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
člen představenstva |
23.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. TOMÁŠ VEJVANČICKÝ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Předseda představenstva |
18.04.2015 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
Ing. TOMÁŠ VEJVANČICKÝ
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Předseda představenstva |
18.04.2015 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
PETR HOLUB
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
PETR HOLUB
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
18200, 22366164, Praha 8, Kobylisy, Větrušická, 918, 17 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
25.09.2014 |
Adresa: |
18200, 22366164, Praha, Kobylisy, Větrušická, 918, 17, Větrušická 918/17, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
VLADIMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.04.2015
|
předseda představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
JIŘÍ SAZIMA
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
člen představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
IVANA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
místopředseda představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
VLADIMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.04.2015
|
předseda představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
místopředseda představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ SAZIMA
|
Neaktivní
od 25.09.2014
|
člen představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
IVANA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
09.07.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
TOMÁŠ VEJVANČICKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2015
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
TOMÁŠ VEJVANČICKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2015
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jaroslav Horní
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen představenstva |
17.05.2012 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen představenstva |
17.05.2012 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Bohumila Kostinová
|
Neaktivní
od 17.05.2012
|
člen |
05.11.2004 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha 8, Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
BOHUMILA KOSTINOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2012
|
člen |
05.11.2004 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ivana Fialová
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen |
29.05.2002 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
Jiří Sazima
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen |
29.05.2002 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
IVANA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen |
29.05.2002 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ SAZIMA
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen |
29.05.2002 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Miroslav Kopecký
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
Stanislava Sazimová
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
Jaroslav Horní
|
Neaktivní
od 05.11.2004
|
člen |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
předseda |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
Hana Nyklová
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
místopředseda |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, Praha 8 - Kobylisy, Akátová, 1/1174 |
|
Ing. Miroslav Kopecký
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Stanislava Sazimová
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV HORNÍ
|
Neaktivní
od 05.11.2004
|
člen |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
VLADIMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
předseda |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
HANA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
místopředseda |
11.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|