Miroslav Vokurka
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2013 |
Adresa: |
18400, 27104397, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Milana Kadlece, 1037, 17 |
|
MIROSLAV VOKURKA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2013 |
Adresa: |
18400, 27104397, Praha, Dolní Chabry, Milana Kadlece, 1037, 17, Milana Kadlece 1037/17, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ladislav Vlček
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
1.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14000, Praha 4-Krč, Pod vrstenictví, 11/1486 |
|
Václav Wojtaszak
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
3.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
41501, 20278047, Teplice, Teplice, U hrádku, 2993 |
|
Ladislav Vlček
|
Neaktivní
od 23.01.2013
|
1.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14000, Praha 4-Krč, Pod vrstevnicí, 11/1486 |
|
Ing. Milan Štipčák
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
2.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
18100, Praha 8-Trója, Krynická, 503/25 |
|
Ladislav Vlček
|
Neaktivní
od 23.01.2013
|
1.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14000, 26147173, Praha, Nusle, Na květnici, 1708, 18, Na květnici 1708/18, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Václav Wojtaszak
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
3.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
41501, 20278047, Teplice, Teplice, Teplice, U hrádku, 2993, U hrádku 2993, 41501 Teplice |
|
Ing. Milan Štipčák
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
2.jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
18100, 73241270, Praha, Čimice, Korycanská, 901, 8, Korycanská 901/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|