Mgr. Ing. MARTIN NĚMEČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.05.2017 |
Adresa: |
11000, 21722889, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8 |
|
Ing. ZDENĚK HAVELKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.05.2017 |
Adresa: |
11800, 21691436, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Loretánská, 106, 23 |
|
Mgr. Ing. MARTIN NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 21.03.2023
|
člen představenstva |
16.05.2017 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ZDENĚK HAVELKA
|
Neaktivní
od 21.03.2023
|
člen představenstva |
16.05.2017 |
Adresa: |
11800, 21691436, Praha, Hradčany, Loretánská, 106, 23, Loretánská 106/23, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Ing. ZDENĚK HAVELKA
|
Neaktivní
od 16.05.2017
|
člen představenstva |
25.11.2016 |
Adresa: |
11800, 21691436, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Loretánská, 106, 23 |
|
Ing. ZDENĚK HAVELKA
|
Neaktivní
od 16.05.2017
|
člen představenstva |
25.11.2016 |
Adresa: |
11800, 21691436, Praha, Hradčany, Loretánská, 106, 23, Loretánská 106/23, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
MILAN TRNĚNÝ
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
předseda představenstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno, Kohoutovice, Bellova, 355, 16 |
|
MILAN TRNĚNÝ
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
předseda představenstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bellova, 355, 16, Bellova 355/16, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. ZDENĚK HAVELKA
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen představenstva |
14.11.2012 |
Adresa: |
38301, 17701848, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 462 |
|
Mgr.Ing. MARTIN NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 16.05.2017
|
člen představenstva |
14.11.2012 |
Adresa: |
11000, 21722889, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8 |
|
Ing. Zdeněk Havelka
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen představenstva |
14.11.2012 |
Adresa: |
38301, 17701848, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 462, Slámova 462, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Mgr.Ing. MARTIN NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 16.05.2017
|
člen představenstva |
14.11.2012 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Milan Trněný
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
předseda představenstva |
14.12.2011 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno, Bellova, 16/355 |
|
MILAN TRNĚNÝ
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
předseda představenstva |
14.12.2011 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bellova, 355, 16, Bellova 355/16, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Zdeněk Havelka
|
Neaktivní
od 14.11.2012
|
člen představenstva |
03.10.2007 |
Adresa: |
38301, 17701848, Prachatice, Slámova, 462 |
|
Ing. Radan Kamenický
|
Neaktivní
od 14.11.2012
|
člen představenstva |
03.10.2007 |
Adresa: |
59231, 25032232, Nové Město na Moravě, Zahradní, 1439 |
|
Ing. Zdeněk Havelka
|
Neaktivní
od 14.11.2012
|
člen představenstva |
03.10.2007 |
Adresa: |
38301, 17701848, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 462, Slámova 462, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. RADAN KAMENICKÝ
|
Neaktivní
od 14.11.2012
|
člen představenstva |
03.10.2007 |
Adresa: |
59231, 25032232, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Zahradní, 1439, Zahradní 1439, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Milan Trněný
|
Neaktivní
od 14.12.2011
|
předseda představenstva |
26.07.2006 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno, Bellova, 16/355 |
|
MILAN TRNĚNÝ
|
Neaktivní
od 14.12.2011
|
předseda představenstva |
26.07.2006 |
Adresa: |
62300, 19382847, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bellova, 355, 16, Bellova 355/16, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Mgr. Josef Štolba
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
člen představenstva |
08.02.2006 |
Adresa: |
40001, 17803233, Ústí nad Labem, Slavíčkova, 787/11 |
|
Mgr. Josef Štolba
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
člen představenstva |
08.02.2006 |
Adresa: |
40001, 17803233, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Slavíčkova, 787, 11, Slavíčkova 787/11, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Tomáš Spěvák
|
Neaktivní
od 26.07.2006
|
předseda představenstva |
02.01.2006 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha 8, Lindnerova, 6 |
|
Vlastimil Frabša
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
člen představenstva |
02.01.2006 |
Adresa: |
19000, 22424911, Praha 9, Poděbradská, 113 |
|
Tomáš Spěvák
|
Neaktivní
od 26.07.2006
|
předseda představenstva |
02.01.2006 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6, Lindnerova 998/6, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Vlastimil Frabša
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
člen představenstva |
02.01.2006 |
Adresa: |
19800, 22424911, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 548, 113, Poděbradská 548/113, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Pavel Šedivec
|
Neaktivní
od 02.01.2006
|
předseda představesntva |
17.07.2003 |
Adresa: |
28401, Kutná Hora, Albrechtice, 33 |
|
Ing. Martin Matušů
|
Neaktivní
od 02.01.2006
|
člen představesntva |
17.07.2003 |
Adresa: |
19300, 22449833, Praha 9, Horní Počernice, Mezilesí, 2057 |
|
Mgr. Pavel Šedivec
|
Neaktivní
od 02.01.2006
|
předseda představesntva |
17.07.2003 |
Adresa: |
33, Kutná Hora, Albrechtice, 28401, Albrechtice 33, 28401 Kutná Hora, Česká republika |
|
Ing. Martin Matušů
|
Neaktivní
od 02.01.2006
|
člen představesntva |
17.07.2003 |
Adresa: |
19300, 22449833, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2057, 22, Mezilesí 2057/22, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Vlastimil Frabša
|
Neaktivní
od 17.07.2003
|
předseda představenstva |
20.01.2003 |
Adresa: |
22424911, Praha 9, Praha 9, Poděbradská, 113 |
|
Mgr. Pavel Šedivec
|
Neaktivní
od 17.07.2003
|
člen představenstva |
20.01.2003 |
Adresa: |
28401, Kutná Hora, Kutná Hora, Albrechtice, 33 |
|
David Brynda
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
člen představenstva |
20.01.2003 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Smíchov, Matoušova, 16 |
|
Vlastimil Frabša
|
Neaktivní
od 17.07.2003
|
předseda představenstva |
20.01.2003 |
Adresa: |
19800, 22424911, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 548, 113, Poděbradská 548/113, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Pavel Šedivec
|
Neaktivní
od 17.07.2003
|
člen představenstva |
20.01.2003 |
Adresa: |
33, Kutná Hora, Kutná Hora, Albrechtice, 28401, Albrechtice 33, 28401 Kutná Hora, okres: Kutná Hora, Česká republika |
|
David Brynda
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
člen představenstva |
20.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22088997, Praha, Smíchov, Matoušova, 1354, 16, Matoušova 1354/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Dipl.Min Eduard Krebes
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
člen |
15.08.2001 |
Adresa: |
7319878, Náchod, Nové Město nad Metují, Na strážnici, 201 |
|
Ing. arch. Peter Doričko
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
předseda |
15.08.2001 |
Adresa: |
21726973, Praha 1, Praha 1, Masná, 3 |
|
Dipl.Min Eduard Krebes
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
člen |
15.08.2001 |
Adresa: |
54901, 7319878, Náchod, Nové Město nad Metují, Krčín, Na Strážnici, 201, Na Strážnici 201, Krčín, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. arch. Peter Doričko
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
předseda |
15.08.2001 |
Adresa: |
11000, 21726973, Praha, Staré Město, Masná, 1051, 3, Masná 1051/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Dipl.Min Eduard Krebes
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
předseda |
05.02.2001 |
Adresa: |
7319878, Náchod, Nové Město nad Metují, Na strážnici, 201 |
|
Dipl.Min Eduard Krebes
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
předseda |
05.02.2001 |
Adresa: |
54901, 7319878, Náchod, Nové Město nad Metují, Krčín, Na Strážnici, 201, Na Strážnici 201, Krčín, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. arch. Peter Doričko
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
člen |
21.08.2000 |
Adresa: |
21726973, Praha 1, Praha 1, Masná, 3 |
|
Věra Lopatová
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
člen |
21.08.2000 |
Adresa: |
753211, Plzeň-sever, Třemošná, Sídliště, 876 |
|
Ing. arch. Peter Doričko
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
člen |
21.08.2000 |
Adresa: |
11000, 21726973, Praha, Staré Město, Masná, 1051, 3, Masná 1051/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Věra Lopatová
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
člen |
21.08.2000 |
Adresa: |
33011, 753211, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sídliště, 876, Sídliště 876, 33011 Třemošná |
|
Ing. Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 21.08.2000
|
člen |
20.11.1998 |
Adresa: |
22329005, Praha 8, Praha 8, Libčická, 286/5 |
|
Ing. Milan Polák
|
Neaktivní
od 21.08.2000
|
člen |
20.11.1998 |
Adresa: |
23019964, Příbram, Příbram, Brodská, 94 |
|
Dipl.Min Eduard Krebes
|
Neaktivní
od 05.02.2001
|
předseda |
20.11.1998 |
Adresa: |
Třemošná u Plzně, ul.Havlíčkova, 473 |
|
Ing. Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 21.08.2000
|
člen |
20.11.1998 |
Adresa: |
286/5, Praha 8, Praha 8, Libčická, Libčická 286/5, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
ing. Milan Polák
|
Neaktivní
od 21.08.2000
|
člen |
20.11.1998 |
Adresa: |
26101, 23019964, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Brodská, 94, Brodská 94, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Dipl.Min Eduard Krebes
|
Neaktivní
od 05.02.2001
|
předseda |
20.11.1998 |
Adresa: |
33011, 749532, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Havlíčkova, 473, Havlíčkova 473, 33011 Třemošná |
|