Karel Pleschner
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
předseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532048, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1632 |
|
Helena Myslivcová
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
předseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532064, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1634 |
|
Jakub Pěchouček
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633 |
|
Josef Charypar
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633 |
|
Petr Klíma
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
člen představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635 |
|
Ing. Jiří Kacerovský
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
předseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532048, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1632 |
|
Miroslav Mysliveček
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19046, 22532064, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1634 |
|
Zdeněk Neumann
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633 |
|
Antonín Hladík
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
člen představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635 |
|
Ludmila Viktorová
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
člen představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635 |
|
Karel Pleschner
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
předseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532048, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1632, Měšínská 1632, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Helena Myslivcová
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
předseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532064, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1634, Měšínská 1634, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Jakub Pěchouček
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633, Měšínská 1633, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Josef Charypar
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633, Měšínská 1633, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Petr Klíma
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
člen představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635, Měšínská 1635, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ KACEROVSKÝ
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
předseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532048, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1632, Měšínská 1632, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
MIROSLAV MYSLIVEČEK
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532064, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1634, Měšínská 1634, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Zdeněk Neumann
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
místopředseda představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633, Měšínská 1633, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Antonín Hladík
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
člen představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635, Měšínská 1635, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ludmila Viktorová
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
člen představenstva |
09.08.2006 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635, Měšínská 1635, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ludmila Týblová
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
předseda |
30.03.2000 |
Adresa: |
1, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1631 |
|
Ludmila Týblová
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
předseda |
30.03.2000 |
Adresa: |
19016, 22532030, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1631, Měšínská 1631, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Miloš Krýže
|
Neaktivní
od 30.03.2000
|
předseda |
30.11.1998 |
Adresa: |
1, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1631 |
|
Karel Pleschner
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda |
30.11.1998 |
Adresa: |
1, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1632 |
|
Helena Myslivcová
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda |
30.11.1998 |
Adresa: |
1, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1634 |
|
Josef Charypar
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
člen |
30.11.1998 |
Adresa: |
1, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633 |
|
Ing. Miloš Nekovář
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
člen |
30.11.1998 |
Adresa: |
1, Praha 9, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635 |
|
Ing. Miloš Krýže
|
Neaktivní
od 30.03.2000
|
předseda |
30.11.1998 |
Adresa: |
19016, 22532030, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1631, Měšínská 1631, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Karel Pleschner
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda |
30.11.1998 |
Adresa: |
19016, 22532048, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1632, Měšínská 1632, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Helena Myslivcová
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
místopředseda |
30.11.1998 |
Adresa: |
19016, 22532064, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1634, Měšínská 1634, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Josef Charypar
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
člen |
30.11.1998 |
Adresa: |
19016, 22532056, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1633, Měšínská 1633, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
ing. Miloš Nekovář
|
Neaktivní
od 09.08.2006
|
člen |
30.11.1998 |
Adresa: |
19016, 22532072, Praha, Újezd nad Lesy, Měšínská, 1635, Měšínská 1635, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|