Ing. PETR VANĚRKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22216201, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Tychonova, 272, 18 |
|
Ing. PETR VANĚRKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22216201, Praha, Hradčany, Tychonova, 272, 18, Tychonova 272/18, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JAN VONDRÁŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
13000, 21766967, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Bořivojova, 2425, 9 |
|
Ing. JAN VONDRÁŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
13000, 21766967, Praha, Vinohrady, Bořivojova, 2425, 9, Bořivojova 2425/9, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Petr Vaněrka
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22216201, Praha 6, Hradčany, Tychonova, 272/18 |
|
Ing. PETR VANĚRKA
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22216201, Praha, Hradčany, Tychonova, 272, 18, Tychonova 272/18, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Petr Vaněrka
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
Jednatel |
02.06.2004 |
Adresa: |
13000, 21779465, Praha 3, Žižkov, Roháčova, 1210/67 |
|
Ing. Jan Vondráš
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
Jednatel |
02.06.2004 |
Adresa: |
25065, 12650455, Praha-východ, Líbeznice, Mělnická, 70 |
|
Ing. Petr Vaněrka
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
Jednatel |
02.06.2004 |
Adresa: |
13000, 21779465, Praha, Žižkov, Roháčova, 1210, 67, Roháčova 1210/67, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jan Vondráš
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
Jednatel |
02.06.2004 |
Adresa: |
25065, 12650455, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Mělnická, 70, Mělnická 70, 25065 Líbeznice |
|
Ing. Jan Vondráš
|
Neaktivní
od 02.06.2004
|
jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
25065, 12650455, Praha-východ, Líbeznice, Mělnická, 70 |
|
Ing Petr Vaněrka
|
Neaktivní
od 02.06.2004
|
jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
79861, 10460721, Prostějov, Drahany, 11 |
|
Ing. Jan Vondráš
|
Neaktivní
od 02.06.2004
|
jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
25065, 12650455, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Mělnická, 70, Mělnická 70, 25065 Líbeznice |
|
Ing Petr Vaněrka
|
Neaktivní
od 02.06.2004
|
jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
79861, 10460721, Prostějov, Drahany, Drahany, 11, č.p. 11, 79861 Drahany |
|
Ing. Vlastimil Rábek
|
Neaktivní
od 12.10.1999
|
jednatel |
02.12.1998 |
Adresa: |
77200, Olomouc-NOvé sady, Fischerova, 15 |
|
Ing. Vlastimil Rábek
|
Neaktivní
od 12.10.1999
|
jednatel |
02.12.1998 |
Adresa: |
77900, 23318180, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 700, 15, Fischerova 700/15, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|