Ing. PETR LAMMEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.11.2020 |
Adresa: |
14000, 21954607, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1653, 15 |
|
Ing. PETR LAMMEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.11.2020 |
Adresa: |
14000, 21954607, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1653, 15, Kloboučnická 1653/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MIRKO GEJGUŠ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
jednatel |
30.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22025120, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Vrchlického, 677, 82 |
|
MIRKO GEJGUŠ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
jednatel |
30.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22025120, Praha, Košíře, Vrchlického, 677, 82, Vrchlického 677/82, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Mirko Gejguš
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
11.06.1999 |
Adresa: |
18600, 22350837, Praha 8, Praha 8, Pobřežní, 215/13 |
|
Ing. Mirko Gejguš
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
11.06.1999 |
Adresa: |
18600, 22350837, Praha, Karlín, Pobřežní, 215, 13, Pobřežní 215/13, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Željko Vuletic`
|
Neaktivní
od 11.06.1999
|
jednatel |
14.12.1998 |
Adresa: |
22298959, Praha 7, Praha 7, Veletržní, 6 |
|
Željko Vuletic`
|
Neaktivní
od 11.06.1999
|
jednatel |
14.12.1998 |
Adresa: |
17000, 22298959, Praha, Holešovice, Veletržní, 404, 6, Veletržní 404/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|