FRANTIŠEK VYSKOČIL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.05.2024 |
Adresa: |
18200, 22368965, Praha, Kobylisy, Akátová, 1173, 2, Akátová 1173/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
FRANTIŠEK VYSKOČIL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
18200, 22372661, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Na rozvodí, 1537, 3 |
|
FRANTIŠEK VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
18200, 22372661, Praha, Kobylisy, Na rozvodí, 1537, 3, Na rozvodí 1537/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
FRANTIŠEK VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
18200, 22369252, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Hrubého, 1201, 10 |
|
FRANTIŠEK VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
18200, 22369252, Praha, Kobylisy, Hrubého, 1201, 10, Hrubého 1201/10, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Josef Šedivý
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
25065, 27044017, Bašť, Bašť, Hovorčovická, 702 |
|
Josef Šedivý
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
25085, 27044017, Praha-východ, Bašť, Bašť, Hovorčovická, 702, Hovorčovická 702, 25085 Bašť |
|
Antonie Šedivá
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
14.02.2001 |
Adresa: |
18200, 22372661, Praha 8, Praha 8, Na Rozvodí, 3 |
|
Antonie Šedivá
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
14.02.2001 |
Adresa: |
18200, 22372661, Praha, Kobylisy, Na rozvodí, 1537, 3, Na rozvodí 1537/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
František Vyskočil
|
Neaktivní
od 14.02.2001
|
jednatel |
15.12.1998 |
Adresa: |
12000, 21743711, Praha 2, Praha 2, Římská, 21 |
|
Josef Šedivý
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
15.12.1998 |
Adresa: |
19000, 22517227, Praha 9, Praha 9, Jablonecká, 64 |
|
František Vyskočil
|
Neaktivní
od 14.02.2001
|
jednatel |
15.12.1998 |
Adresa: |
12000, 21743711, Praha, Vinohrady, Římská, 419, 21, Římská 419/21, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Josef Šedivý
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
15.12.1998 |
Adresa: |
19000, 22517227, Praha, Střížkov, Jablonecká, 419, 64, Jablonecká 419/64, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|