Mgr. RUDOLF VLČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.07.2021 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220 |
|
Mgr. RUDOLF VLČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.07.2021 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220, 4. května 1220, 75501 Vsetín |
|
JINDŘICH VLČEK
|
Neaktivní
od 19.07.2021
|
Jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220 |
|
JINDŘICH VLČEK
|
Neaktivní
od 19.07.2021
|
Jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220, 4. května 1220, 75501 Vsetín |
|
JINDŘICH VLČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220 |
|
JINDŘICH VLČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220, 4. května 1220, 75501 Vsetín |
|
Jindřich Vlček
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
jednatel |
04.08.2004 |
Adresa: |
75501, Vsetín, 4. května, 1220/IV |
|
JINDŘICH VLČEK
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
jednatel |
04.08.2004 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220, 4. května 1220, 75501 Vsetín |
|
Dagmar Kořenková
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
jednatel |
03.01.2002 |
Adresa: |
75501, Vsetín, Vsetín, Na kopečku, 7/6 |
|
Dagmar Kořenková
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
jednatel |
03.01.2002 |
Adresa: |
7/6, Vsetín, Vsetín, Na kopečku, 75501, Na kopečku 7/6, 75501 Vsetín, okres: Vsetín, Česká republika |
|
Eva Kubíčková
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
76312, Vsetín, Vizovice, Štěpská, 916B |
|
Zbyšek Kubíček
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
76312, Vsetín, Vizovice, Štěpská, 916B |
|
Pavel Marek
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
11000, 21693391, Praha 1, Praha 1, Široká, 14 |
|
Eva Kubíčková
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
76312, 3957136, Zlín, Vizovice, Vizovice, Štěpská, 916, Štěpská 916, 76312 Vizovice |
|
Zbyšek Kubíček
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
76312, 3957136, Zlín, Vizovice, Vizovice, Štěpská, 916, Štěpská 916, 76312 Vizovice |
|
Pavel Marek
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
11000, 21693391, Praha, Josefov, Široká, 65, 14, Široká 65/14, Josefov, 11000 Praha 1 |
|