Luigi Castriotta
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
Pistoia, Via viginale di San Biagio, 8 |
|
Luigi Castriotta
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
8, Pistoia, Via viginale di San Biagio, Via viginale di San Biagio 8, Pistoia, Itálie |
|
Roberta Masoni
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
Vinci (FI ), Via Pistoiese, 95 |
|
Roberta Masoni
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
95, Vinci (FI ), Via Pistoiese, Via Pistoiese 95, Vinci (FI ), Itálie |
|
Luigi Castriotta
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
Pistoia, Via viginale di San Biagio, 8 |
|
Luigi Castriotta
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
8, Pistoia, Via viginale di San Biagio, Via viginale di San Biagio 8, Pistoia, Itálie |
|
Luca Tognarini
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
jednatel |
04.03.2004 |
Adresa: |
21718571, Praha 1, Krocínova, 333/3 |
|
Luca Tognarini
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
jednatel |
04.03.2004 |
Adresa: |
11000, 21718571, Praha, Staré Město, Krocínova, 333, 3, Krocínova 333/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Angelo Barni
|
Neaktivní
od 04.03.2004
|
jednatel |
19.12.2003 |
Adresa: |
22661883, Praha 10, Praha 10, Žitomírská, 36 |
|
Angelo Barni
|
Neaktivní
od 04.03.2004
|
jednatel |
19.12.2003 |
Adresa: |
10100, 22661883, Praha, Vršovice, Žitomírská, 648, 36, Žitomírská 648/36, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Angelo Barni
|
Neaktivní
od 19.12.2003
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
22661883, Praha 10, Praha 10, Žitomírská, 36 |
|
Angelo Barni
|
Neaktivní
od 19.12.2003
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
10100, 22661883, Praha, Vršovice, Žitomírská, 648, 36, Žitomírská 648/36, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Alessandro Grosso
|
Neaktivní
od 22.09.1999
|
jednatel |
18.12.1998 |
Adresa: |
21734607, Praha 2, Praha 2, Lublaňská, 39 |
|
Alessandro Grosso
|
Neaktivní
od 22.09.1999
|
jednatel |
18.12.1998 |
Adresa: |
12000, 21734607, Praha, Nové Město, Lublaňská, 1837, 39, Lublaňská 1837/39, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|