Wojciech Henryk Wieronski
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
101, 43-300 Bielsko Biala, ul. Chopina 6/6 |
|
Wojciech Henryk Wieronski
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
43-300 Bielsko Biala, ul. Chopina 6/6 |
|
Steven Charles Strachota
|
Neaktivní
od 30.05.2011
|
jednatel |
27.04.2011 |
Adresa: |
101, 34786 Windermere, Claymon Circle 11621, Florida |
|
Philip James Clarke
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
27.04.2011 |
Adresa: |
11000, 21715840, Praha 1, Staré Město, Pařížská, 120, 12 |
|
Robert Thomas Pitt
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
27.04.2011 |
Adresa: |
16900, 22163255, Praha 6, Břevnov, U Ladronky, 1324, 35 |
|
Steven Charles Strachota
|
Neaktivní
od 30.05.2011
|
jednatel |
27.04.2011 |
Adresa: |
34786 Windermere, Claymon Circle 11621, Florida |
|
Philip James Clarke
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
27.04.2011 |
Adresa: |
11000, 21715840, Praha, Staré Město, Pařížská, 120, 12, Pařížská 120/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ROBERT THOMAS PITT
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
27.04.2011 |
Adresa: |
16900, 22163255, Praha, Břevnov, U Ladronky, 1324, 35, U Ladronky 1324/35, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Jiří Toužimský
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
jednatel |
26.08.2009 |
Adresa: |
33201, 2, Plzeň, Tymákov, 296 |
|
Ing. Petr Vacek
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
jednatel |
26.08.2009 |
Adresa: |
25101, 1, Tehov u Říčan, Tehov, 202 |
|
Jiří Toužimský
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
jednatel |
26.08.2009 |
Adresa: |
296, Plzeň, Tymákov, 33201, 33201 Plzeň - Tymákov 296, Česká republika |
|
Ing. Petr Vacek
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
jednatel |
26.08.2009 |
Adresa: |
202, Tehov u Říčan, Tehov, 25101, 25101 Tehov u Říčan - Tehov 202, Česká republika |
|
Petr Říha
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
Jednatel |
28.12.1998 |
Adresa: |
16000, 22220186, Praha 6, Praha 6, Dolanská, 332/17 |
|
Robert Říha
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
Jednatel |
28.12.1998 |
Adresa: |
16000, 22221484, Praha 6, Praha 6, Litovická, 448/27 |
|
PETR ŘÍHA
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
Jednatel |
28.12.1998 |
Adresa: |
16100, 22220186, Praha, Liboc, Dolanská, 332, 17, Dolanská 332/17, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
ROBERT ŘÍHA
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
Jednatel |
28.12.1998 |
Adresa: |
16100, 22221484, Praha, Liboc, Litovická, 448, 27, Litovická 448/27, Liboc, 16100 Praha 6 |
|