VASYL PLESNYAVTSEV
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2019 |
Adresa: |
14000, 21969311, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10 |
|
VASYL PLESNYAVTSEV
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2019 |
Adresa: |
14000, 21969311, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10, Hudečkova 1043/10, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
NATALIYA LAGETKO
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
jednatel |
27.04.2018 |
Adresa: |
14200, 21851271, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Machuldova, 593, 4 |
|
NATALIYA LAGETKO
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
jednatel |
27.04.2018 |
Adresa: |
14200, 21851271, Praha, Kamýk, Machuldova, 593, 4, Machuldova 593/4, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
NATALIYA LAGETKO
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
jednatel |
01.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21851395, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 605, 12 |
|
NATALIYA LAGETKO
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
jednatel |
01.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21851395, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 605, 12, Pavlíkova 605/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Nataliya Lagetko
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
11.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21810087, Praha 4, Braník, Mikuleckého, 1310/6 |
|
Nataliya Lagetko
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
11.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21810087, Praha, Braník, Mikuleckého, 1310, 6, Mikuleckého 1310/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Alla Kotíková
|
Neaktivní
od 11.04.2008
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Rabyňská, 740/22 |
|
Alla Kotíková
|
Neaktivní
od 11.04.2008
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
740/22, Praha 4, Praha 4, Rabyňská, Rabyňská 740/22, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Alla Berdan
|
Neaktivní
od 04.10.2000
|
jednatel |
15.01.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Rabyňská, 740/22 |
|
Alla Berdan
|
Neaktivní
od 04.10.2000
|
jednatel |
15.01.1999 |
Adresa: |
740/22, Praha 4, Praha 4, Rabyňská, Rabyňská 740/22, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|