IGOR ČERMÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2021 |
Adresa: |
19800, 25154630, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Švestková, 1472 |
|
Igor Čermák
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2021 |
Adresa: |
19800, 25154630, Praha, Kyje, Švestková, 1472, Švestková 1472, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Igor Čermák
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
19800, 25154630, Praha 9, Praha 9, Kyje, Švestková, 1472 |
|
Igor Čermák
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
19800, 25154630, Praha, Kyje, Švestková, 1472, Švestková 1472, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Igor Čermák
|
Neaktivní
od 06.01.2010
|
jednatel |
09.10.2000 |
Adresa: |
21763518, Praha 3, Praha 3, Vinohrady, Orlická, 2012/8 |
|
Igor Čermák
|
Neaktivní
od 06.01.2010
|
jednatel |
09.10.2000 |
Adresa: |
13000, 21763518, Praha, Vinohrady, Orlická, 2012, 8, Orlická 2012/8, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Igor Čermák
|
Neaktivní
od 09.10.2000
|
jednatel |
11.01.1999 |
Adresa: |
Praha 5 - Stodůlky, Kurzova, 2413 |
|
Igor Čermák
|
Neaktivní
od 09.10.2000
|
jednatel |
11.01.1999 |
Adresa: |
15500, 22716262, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2413, 3, Kurzova 2413/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|