LADISLAV PAUK
|
Aktivní
|
Prvním jednatelem |
18.05.2019 |
Adresa: |
12800, 21735239, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1887, 14 |
|
LADISLAV PAUK
|
Aktivní
|
Prvním jednatelem |
18.05.2019 |
Adresa: |
12800, 21735239, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1887, 14, Pod Slovany 1887/14, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
LADISLAV PAUK
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
Prvním jednatelem |
12.07.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
LADISLAV PAUK
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
Prvním jednatelem |
12.07.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Miroslav Joudal
|
Neaktivní
od 20.02.2001
|
Druhým jednatelem |
15.01.1999 |
Adresa: |
11000, 21709688, Praha 1, Praha 1, Petrská, 2 |
|
Ladislav Pauk
|
Neaktivní
od 12.07.2015
|
Prvním jednatelem |
15.01.1999 |
Adresa: |
14000, 21863482, Praha 4, Praha 4, Budějovická, 110 |
|
Miroslav Joudal
|
Neaktivní
od 20.02.2001
|
Druhým jednatelem |
15.01.1999 |
Adresa: |
11000, 21709688, Praha, Nové Město, Petrská, 1131, 2, Petrská 1131/2, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ladislav Pauk
|
Neaktivní
od 12.07.2015
|
Prvním jednatelem |
15.01.1999 |
Adresa: |
14000, 21863482, Praha, Krč, Budějovická, 607, 110, Budějovická 607/110, Krč, 14000 Praha 4 |
|