Niall Iain McCallum
|
Neaktivní
od 12.02.2004
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
14000, 21942536, Praha 4, Praha 4, Mečislavova, 4/208 |
|
David John Hopkins
|
Neaktivní
od 12.02.2004
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
14000, 21942536, Praha 4, Praha 4, Mečislavova, 4/208 |
|
Bernard Michael Le Claire
|
Neaktivní
od 12.02.2004
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
14000, 21942536, Praha 4, Praha 4, Mečislavova, 4/208 |
|
Niall Iain McCallum
|
Neaktivní
od 12.02.2004
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
14000, 21942536, Praha, Nusle, Mečislavova, 208, 4, Mečislavova 208/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
David John Hopkins
|
Neaktivní
od 12.02.2004
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
14000, 21942536, Praha, Nusle, Mečislavova, 208, 4, Mečislavova 208/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Bernard Michael Le Claire
|
Neaktivní
od 12.02.2004
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
14000, 21942536, Praha, Nusle, Mečislavova, 208, 4, Mečislavova 208/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Ivan Cestr
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
jednatel |
20.01.1999 |
Adresa: |
16000, 22179674, Praha 6, Praha 6, Rooseveltova, 39/575 |
|
JUDr. Ivan Cestr
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
jednatel |
20.01.1999 |
Adresa: |
16000, 22179674, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 575, 39, Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|