THOMAS ALEXANDER GERSCHPACHER
|
Aktivní
|
jednatel |
15.10.2018 |
Adresa: |
15000, 26134641, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126 |
|
THOMAS ALEXANDER GERSCHPACHER
|
Aktivní
|
jednatel |
15.10.2018 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126, Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Thomas Gerschpacher
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
15000, 22084339, Praha 5, Smíchov, Mozartova, 928/12 |
|
Thomas Gerschpacher
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
15000, 22084339, Praha, Smíchov, Mozartova, 928, 12, Mozartova 928/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Michaela Matoušková
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
15.02.2008 |
Adresa: |
10600, 26297345, Praha 10, Mikanova, 3251/5 |
|
Michaela Matoušková
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
15.02.2008 |
Adresa: |
10600, 26297345, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3251, 5, Mikanova 3251/5, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Michaela Matoušková
|
Neaktivní
od 15.02.2008
|
jednatel |
29.06.2001 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641/A |
|
Michaela Matoušková
|
Neaktivní
od 15.02.2008
|
jednatel |
29.06.2001 |
Adresa: |
1641/A, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641/A, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Ilona Prieložná
|
Neaktivní
od 29.06.2001
|
jednatel |
20.01.1999 |
Adresa: |
21938059, Praha 4, Praha 4, Rodopská, 3148 |
|
Ilona Prieložná
|
Neaktivní
od 29.06.2001
|
jednatel |
20.01.1999 |
Adresa: |
14300, 21938059, Praha, Modřany, Rodopská, 3148, 3, Rodopská 3148/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|