PETR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22369431, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Štíbrova, 1219, 6 |
|
PETR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22369431, Praha, Kobylisy, Štíbrova, 1219, 6, Štíbrova 1219/6, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. LUKÁŠ KVÍTEK
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
18400, 26194716, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, U jízdárny, 999, 18 |
|
Ing. LUKÁŠ KVÍTEK
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
18400, 26194716, Praha, Dolní Chabry, U jízdárny, 999, 18, U jízdárny 999/18, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. PAVEL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
15800, 22694251, Praha 5, Jinonice, Polívkova, 575, 14 |
|
Ing. Pavel Jelínek
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
15800, 22694251, Praha, Jinonice, Polívkova, 575, 14, Polívkova 575/14, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
LENKA ZÁTORSKÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
jednatel |
19.08.2013 |
Adresa: |
16000, 22189670, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 505, 30 |
|
LENKA ZÁTORSKÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
jednatel |
19.08.2013 |
Adresa: |
16000, 22189670, Praha, Dejvice, Václavkova, 505, 30, Václavkova 505/30, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
19800, 22422374, Praha 9, Klánovická, 285, 10 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
19800, 22422374, Praha, Hloubětín, Klánovická, 285, 10, Klánovická 285/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Vít Vaněk
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
14700, 21872716, Praha 4, U Ryšánky, 1534, 21 |
|
Ing. VÍT VANĚK
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
14700, 21872716, Praha, Krč, U Ryšánky, 1534, 21, U Ryšánky 1534/21, Krč, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. Miroslav Ballek
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
30.11.2009 |
Adresa: |
16000, 22170723, Praha 6, Jezdecká, 1920/1 |
|
Mgr. Miroslav Ballek
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
30.11.2009 |
Adresa: |
16900, 22170723, Praha, Břevnov, Jezdecká, 1920, 1, Jezdecká 1920/1, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Petr Pujman
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha 6, Půlkruhová, 266/45 |
|
Ing. Pavel Jelínek
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
15800, 22694251, Praha 5, Polívkova, 14 |
|
Ing. Petr Pujman
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45, Půlkruhová 266/45, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Jelínek
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
15800, 22694251, Praha, Jinonice, Polívkova, 575, 14, Polívkova 575/14, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Ján Dudáš
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
04.08.2004 |
Adresa: |
25245759, Praha 6, Lužná, 17 |
|
Ing. JÁN DUDÁŠ
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
04.08.2004 |
Adresa: |
16000, 25245759, Praha, Vokovice, Lužná, 794, 17, Lužná 794/17, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Ján Dudáš
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
jednatel |
26.01.1999 |
Adresa: |
Praha 7, Praha 7, Povltavská, 2 |
|
Ing. Ján Dudáš
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
jednatel |
26.01.1999 |
Adresa: |
2, Praha 7, Praha 7, Povltavská, Povltavská 2, Praha 7, okres: Praha 7, Česká republika |
|