ROMAN ROŠKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121 |
|
ROMAN ROŠKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121, Jahodová 1121, 27351 Unhošť |
|
ROMAN VASYLJOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121 |
|
ROMAN VASYLJOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121, Jahodová 1121, 27351 Unhošť |
|
ROMAN VASYLJOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
23.11.2019 |
Adresa: |
27351, 6011659, Kladno, Unhošť, Unhošť, Václavské nám., 44 |
|
ROMAN VASYLJOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
23.11.2019 |
Adresa: |
27351, 6011659, Kladno, Unhošť, Unhošť, Václavské nám., 44, Václavské nám. 44, 27351 Unhošť |
|
ROMAN VASYLJOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121 |
|
ROMAN VASYLJOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121, Jahodová 1121, 27351 Unhošť |
|
ROMAN VASYLOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
06.03.2017 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121 |
|
ROMAN VASYLOVYČ ROŠKO
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
06.03.2017 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121, Jahodová 1121, 27351 Unhošť |
|
ROMAN ROSHKO
|
Neaktivní
od 06.03.2017
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
27351, 27598896, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121 |
|
ROMAN ROSHKO
|
Neaktivní
od 06.03.2017
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
27351, 27598896, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1121, Jahodová 1121, 27351 Unhošť |
|
Roman Roshko
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
08.03.2007 |
Adresa: |
27351, 6018874, Unhošť, Dvořákova, 767 |
|
Roman Roshko
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
08.03.2007 |
Adresa: |
27351, 6018874, Kladno, Unhošť, Unhošť, Dvořákova, 767, Dvořákova 767, 27351 Unhošť |
|
ing. Miluše Fleyberková
|
Neaktivní
od 08.03.2007
|
Jednatel |
02.02.1999 |
Adresa: |
22352180, Praha 8, Praha 8, Vítkova, 34 |
|
Ing. Miluše Fleyberková
|
Neaktivní
od 08.03.2007
|
Jednatel |
02.02.1999 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|