Ing. JAN STRUŽ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.05.2024 |
Adresa: |
13000, 21783217, Praha, Žižkov, Koldínova, 1522, 1, Koldínova 1522/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JAN STRUŽ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
15.11.2019 |
Adresa: |
25065, 40453359, Praha-východ, Sedlec, Sedlec, 115 |
|
Ing. JAN STRUŽ
|
Neaktivní
od 12.05.2024
|
předseda představenstva |
15.11.2019 |
Adresa: |
25065, 40453359, Praha-východ, Sedlec, Sedlec, 115, č.p. 115, 25065 Sedlec |
|
Ing. JAN STRUŽ
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
předseda představenstva |
01.04.2016 |
Adresa: |
13000, 22768840, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2760, 12 |
|
Ing. Jan Struž
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
předseda představenstva |
01.04.2016 |
Adresa: |
13000, 22768840, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2760, 12, Pod Parukářkou 2760/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Frčka
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
člen představenstva |
23.02.2012 |
Adresa: |
25065, 26531461, Bašť, Měšická, 523 |
|
TOMÁŠ FRČKA
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
člen představenstva |
23.02.2012 |
Adresa: |
25085, 26531461, Praha-východ, Bašť, Bašť, Měšická, 523, Měšická 523, 25085 Bašť |
|
Prof. Ing. Richard Hindls
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
člen představenstva |
02.04.2008 |
Adresa: |
10000, 22628118, Praha 10, Pod Altánem, 2405/46 |
|
Prof. Ing. Richard Hindls
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
člen představenstva |
02.04.2008 |
Adresa: |
10000, 22628118, Praha, Strašnice, Pod altánem, 2405, 46, Pod altánem 2405/46, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Struž
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
předseda představenstva |
07.06.2007 |
Adresa: |
13000, 22768840, Praha 3, Pod Parukářkou, 2760/12 |
|
Ing. Jan Struž
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
předseda představenstva |
07.06.2007 |
Adresa: |
13000, 22768840, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2760, 12, Pod Parukářkou 2760/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dušan Michelfeit
|
Neaktivní
od 07.06.2007
|
člen |
26.10.2002 |
Adresa: |
22717625, Praha 5, Praha 5, Stodůlky, Mezi Školami, 2471/10 |
|
Dušan Michelfeit
|
Neaktivní
od 07.06.2007
|
člen |
26.10.2002 |
Adresa: |
15800, 22717625, Praha, Stodůlky, Mezi školami, 2471, 10, Mezi školami 2471/10, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Miroslav Kaňa
|
Neaktivní
od 26.10.2002
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
8523797, Praha-západ, Ohrobec, Oblouková, 193 |
|
Ing. Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 07.06.2007
|
předseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
Praha 7, Praha 7, Pod Havránkou, 10B |
|
Ing. Tomáš David
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
místopředseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Libkovická, 1071/8 |
|
Ing. Miroslav Kaňa
|
Neaktivní
od 26.10.2002
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
25245, 8523797, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Oblouková, 193, Oblouková 193, 25245 Ohrobec |
|
Ing. Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 07.06.2007
|
předseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
15521, 22109498, Praha, Sobín, Blatnická, 10, 1, Blatnická 10/1, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Tomáš David
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
místopředseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
1071/8, Praha 10, Praha 10, Libkovická, Libkovická 1071/8, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|