EVA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
10000, 22604782, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, V olšinách, 495, 4 |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
10000, 22604782, Praha, Strašnice, V olšinách, 495, 4, V olšinách 495/4, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
23.03.2006 |
Adresa: |
10100, 22655654, Praha, Orelská, 15 |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
23.03.2006 |
Adresa: |
10100, 22655654, Praha, Vršovice, Orelská, 83, 15, Orelská 83/15, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Manfred Hirler
|
Neaktivní
od 25.05.2006
|
jednatel |
05.12.2000 |
Adresa: |
Děčín IV, V jámě, 1769/3 |
|
Manfred Hirler
|
Neaktivní
od 25.05.2006
|
jednatel |
05.12.2000 |
Adresa: |
40502, 26876795, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, V Jámě, 1769, 3, V Jámě 1769/3, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
JUDr. Karel Zuska
|
Neaktivní
od 05.12.2000
|
jednatel |
07.10.1999 |
Adresa: |
22291849, Praha 6, Praha 6, Tobrucká, 710/19 |
|
JUDr. Karel Zuska
|
Neaktivní
od 05.12.2000
|
jednatel |
07.10.1999 |
Adresa: |
16000, 22291849, Praha, Vokovice, Tobrucká, 710, 19, Tobrucká 710/19, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Milan Krček
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
jednatel |
01.03.1999 |
Adresa: |
22294732, Praha 7, Praha 7, Ovenecká, 36/348 |
|
Ing. MILAN KRČEK
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
jednatel |
01.03.1999 |
Adresa: |
17000, 22294732, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 348, 36, Ovenecká 348/36, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|