RUDOLF KYSELA
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
24.05.2018 |
Adresa: |
61400, 19182384, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 49, 9 |
|
RUDOLF KYSELA
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
24.05.2018 |
Adresa: |
61400, 19182384, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 49, 9, Vranovská 49/9, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
IVAN HOLČAPEK
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
59101, 3419398, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 6, Palachova, 1797, 29 |
|
IVAN HOLČAPEK
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
59101, 3419398, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 6, Palachova, 1797, 29, Palachova 1797/29, Žďár nad Sázavou 6, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
19.02.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
19.02.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 19.02.2017
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
62800, 19573057, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4144, 5 |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 19.02.2017
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
62800, 19573057, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4144, 5, Valtická 4144/5, Židenice, 62800 Brno |
|
VERONIKA PACKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
08.04.2015 |
Adresa: |
Močenok, Sv. Gorazda 641/177 |
|
VERONIKA PACKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
08.04.2015 |
Adresa: |
Močenok, Sv. Gorazda 641/177, Sv. Gorazda 641/177, Močenok, Slovensko |
|
Lubomír Nikl
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21942579, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 213, 28 |
|
Lubomír Nikl
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21942579, Praha, Nusle, Svatoslavova, 213, 28, Svatoslavova 213/28, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Miloslav Indrák
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
jednatel |
28.01.2004 |
Adresa: |
2307723, Trutnov, Vrchlabí, Jihoslovanská, 735 |
|
Ing. Miloslav Indrák
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
jednatel |
28.01.2004 |
Adresa: |
54301, 2307723, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Jihoslovanská, 735, Jihoslovanská 735, 54301 Vrchlabí |
|
Ing. Zdeněk Cerha
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
jednatel |
03.03.1999 |
Adresa: |
22166076, Praha 6, Praha 6, Brixiho, 9 |
|
Ing. Zdeněk Cerha
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
jednatel |
03.03.1999 |
Adresa: |
16200, 22166076, Praha, Břevnov, Brixiho, 1546, 9, Brixiho 1546/9, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|