STANISLAV RICHTER
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21789291, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, V zahrádkách, 2000, 51 |
|
Stanislav Richter
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21789291, Praha, Žižkov, V zahrádkách, 2000, 51, V zahrádkách 2000/51, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAN ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22321586, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Feřtekova, 540, 21 |
|
Jan Černý
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22321586, Praha, Bohnice, Feřtekova, 540, 21, Feřtekova 540/21, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
01.02.2008 |
Adresa: |
18100, 22321586, Praha 8, Bohnice, Feřtekova, 540/21 |
|
Stanislav Richter
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
01.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21789291, Praha 3, V Zahrádkách, 2000/51 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
01.02.2008 |
Adresa: |
18100, 22321586, Praha, Bohnice, Feřtekova, 540, 21, Feřtekova 540/21, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Stanislav Richter
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
01.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21789291, Praha, Žižkov, V zahrádkách, 2000, 51, V zahrádkách 2000/51, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 01.02.2008
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
Praha 1O, Kozmíkova, 9 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 01.02.2008
|
jednatel |
05.03.1999 |
Adresa: |
10200, 22576002, Praha, Hostivař, Kozmíkova, 1104, 9, Kozmíkova 1104/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|