OTAKAR JEDLIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21746842, Praha, Vinohrady, Italská, 710, 23 |
|
OTAKAR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 24.11.2023
|
jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21746842, Praha, Vinohrady, Italská, 710, 23, Italská 710/23, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Otakar Jedlička
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
jednatel |
04.06.2005 |
Adresa: |
12000, 21746842, Praha 2, Italská, 710/23 |
|
OTAKAR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
jednatel |
04.06.2005 |
Adresa: |
12000, 21746842, Praha, Vinohrady, Italská, 710, 23, Italská 710/23, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Bc. Marek Fulín
|
Neaktivní
od 04.06.2005
|
jednatel: |
16.09.2002 |
Adresa: |
21999139, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Slivenecká, 43 |
|
Tomáš Hůrský
|
Neaktivní
od 03.04.2012
|
jednatel: |
16.09.2002 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Čimice, Na Zámkách, 676 |
|
Bc. Marek Fulín
|
Neaktivní
od 04.06.2005
|
jednatel: |
16.09.2002 |
Adresa: |
15200, 21999139, Praha, Hlubočepy, Slivenecká, 113, 43, Slivenecká 113/43, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
TOMÁŠ HŮRSKÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2012
|
jednatel: |
16.09.2002 |
Adresa: |
18100, 22333266, Praha, Čimice, Na zámkách, 676, 6, Na zámkách 676/6, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Jiří Kraus
|
Neaktivní
od 25.07.2000
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
Praha 8 - Čimice, Vehlovická, 747 |
|
Otakar Jedlička
|
Neaktivní
od 04.06.2005
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
Praha 8 - Čimice, Vehlovická, 765/8 |
|
Jiří Kraus
|
Neaktivní
od 25.07.2000
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
18100, 22333975, Praha, Čimice, Vehlovická, 747, 7, Vehlovická 747/7, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Otakar Jedlička
|
Neaktivní
od 04.06.2005
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
18100, 22334157, Praha, Čimice, Vehlovická, 765, 8, Vehlovická 765/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|