Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Šumperská správa majetku k.s. |
ICO: | 25746073 |
Registrovaná adresa: | 16100, 26627957, Praha, Ruzyně, Na hůrce, 211, 10, Na hůrce 211/10, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
Začleněno na: | 17.03.1999 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Axel Till Stokinger | Neaktivní od 01.05.2012 | jednatel | 27.12.2011 |
|
|||
Harald Rosendahl | Neaktivní od 27.12.2011 | jednatel | 01.11.2011 |
|
|||
Holger Matton | Neaktivní od 27.12.2011 | jednatel | 01.11.2011 |
|
|||
Frank Rudolf Schluchtmann | Neaktivní od 27.12.2011 | jednatel | 01.11.2011 |
|
|||
Detlef Glörfeld | Neaktivní od 04.02.2009 | jednatel | 09.06.2004 |
|
|||
Stefan Kuhn | Neaktivní od 13.10.2011 | jednatel | 09.06.2004 |
|
|||
Stefan Kuhn | Neaktivní od 13.10.2011 | jednatel | 09.06.2004 |
|
|||
Stefan Kuhn | Neaktivní od 09.06.2004 | jednatel | 25.03.2002 |
|
|||
Stefan Kuhn | Neaktivní od 09.06.2004 | jednatel | 25.03.2002 |
|
|||
Mag. Alois Lanegger, nar.: 10.12.1956 | Neaktivní od 06.12.1999 | Jednatel | 17.03.1999 |
|
|||
Ferdinand Weber | Neaktivní od 09.06.2004 | Jednatel | 17.03.1999 |
|
|||
Mag. Alois Lanegger, nar.: 10.12.1956 | Neaktivní od 06.12.1999 | Jednatel | 17.03.1999 |
|
Registrační číslo Šumperská správa majetku k.s. je 25746073.
Registrační adresa Šumperská správa majetku k.s. je 16100, 26627957, Praha, Ruzyně, Na hůrce, 211, 10, Na hůrce 211/10, Ruzyně, 16100 Praha 6.
Šumperská správa majetku k.s. byla založena 17.03.1999.