JAN KRÁL
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.10.2014 |
Adresa: |
11000, 21707642, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, U půjčovny, 953, 4 |
|
JAN KRÁL
|
Neaktivní
od 27.08.2024
|
Jednatel |
17.10.2014 |
Adresa: |
11000, 21707642, Praha, Nové Město, U půjčovny, 953, 4, U půjčovny 953/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ALEXEJ PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
25090, 26010062, Jirny, Jirny, Zahradní, 362 |
|
ALEXEJ PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
25090, 26010062, Praha-východ, Jirny, Jirny, Zahradní, 362, Zahradní 362, 25090 Jirny |
|
MARTIN ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
17.10.2013 |
Adresa: |
16100, 22242520, Praha 6, Ruzyně, Ciolkovského, 859, 10 |
|
MARTIN ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
17.10.2013 |
Adresa: |
16100, 22242520, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 859, 10, Ciolkovského 859/10, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
David Libiger
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
jednatel |
18.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21706263, Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí, 821/39 |
|
DAVID LIBIGER
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
jednatel |
18.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21706263, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 821, 39, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Alexej Petrásek
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
20.02.2009 |
Adresa: |
25090, 26010062, Jirny, Zahradní, 362 |
|
ALEXEJ PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
20.02.2009 |
Adresa: |
25090, 26010062, Praha-východ, Jirny, Jirny, Zahradní, 362, Zahradní 362, 25090 Jirny |
|
David Libiger
|
Neaktivní
od 18.03.2011
|
jednatel |
17.04.2008 |
Adresa: |
25101, Říčany u Prahy, Olivova, 457 |
|
David Libiger
|
Neaktivní
od 18.03.2011
|
jednatel |
17.04.2008 |
Adresa: |
25101, 12721468, Praha-východ, Říčany, Říčany, Olivova, 457, 70, Olivova 457/70, 25101 Říčany |
|
Alexej Petrásek
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
jednatel |
25.08.2003 |
Adresa: |
21838755, Praha 4, Jažlovická, 1323/22 |
|
Alexej Petrásek
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
jednatel |
25.08.2003 |
Adresa: |
14900, 21838755, Praha, Chodov, Jažlovická, 1323, 22, Jažlovická 1323/22, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Alexej Petrásek
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
21838755, Praha 4, Jažlovická, 1323/22 |
|
Ing. Alexej Petrásek
|
Neaktivní
od 25.08.2003
|
jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
14900, 21838755, Praha, Chodov, Jažlovická, 1323, 22, Jažlovická 1323/22, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Martin Baier
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
Jednatel |
10.01.2000 |
Adresa: |
Beroun, Zdice, Chodouň, 176 |
|
Martin Baier
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
Jednatel |
10.01.2000 |
Adresa: |
26751, 22812954, Beroun, Zdice, Zdice, Čs. armády, 176, Čs. armády 176, 26751 Zdice |
|
Alice Veselá
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
Jednatel |
07.01.2000 |
Adresa: |
21948241, Praha 4, Praha 4, Na jezerce, 13 |
|
Alice Veselá
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
Jednatel |
07.01.2000 |
Adresa: |
14000, 21948241, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1016, 13, Na Jezerce 1016/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Ivo Beer
|
Neaktivní
od 07.01.2000
|
Jednatel |
29.03.1999 |
Adresa: |
19186827, Brno-město, Brno, Merhautova, 20 |
|
Ing. Ivo Beer
|
Neaktivní
od 07.01.2000
|
Jednatel |
29.03.1999 |
Adresa: |
61300, 19186827, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 437, 20, Merhautova 437/20, Zábrdovice, 61300 Brno |
|