ALICE ŠTEFKOVÁ
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
19.01.2021 |
Adresa: |
10400, 26093367, Hlavní město Praha, Praha, Křeslice, Lékořicová, 208, 27 |
|
ALICE ŠTEFKOVÁ
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
19.01.2021 |
Adresa: |
10400, 26093367, Praha, Křeslice, Lékořicová, 208, 27, Lékořicová 208/27, Křeslice, 10400 Praha 10 |
|
ROMAN ŠTEFKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21717320, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Řetězová, 245, 8 |
|
ROMAN ŠTEFKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21717320, Praha, Staré Město, Řetězová, 245, 8, Řetězová 245/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Roman Štefka
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
30.09.2005 |
Adresa: |
10400, 26093367, Praha 10, Křeslice, Lékořicová, 208 |
|
Roman Štefka
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
30.09.2005 |
Adresa: |
10400, 26093367, Praha, Křeslice, Lékořicová, 208, 27, Lékořicová 208/27, Křeslice, 10400 Praha 10 |
|
Roman Štefka
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
31.03.1999 |
Adresa: |
14900, 21841420, Praha 4, Praha 4, Bachova, 1588/12 |
|
Roman Štefka
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
31.03.1999 |
Adresa: |
14900, 21841420, Praha, Chodov, Bachova, 1588, 12, Bachova 1588/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|