JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2021 |
Adresa: |
25210, 12810495, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody, 37 |
|
JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2021 |
Adresa: |
25210, 12810495, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody, 37, náměstí F. X. Svobody 37, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 04.09.2021
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
40502, 160997, Děčín, Dolní Habartice, Dolní Habartice, 198 |
|
JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 04.09.2021
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
40502, 160997, Děčín, Dolní Habartice, Dolní Habartice, 198, č.p. 198, 40502 Dolní Habartice |
|
JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
17.10.2019 |
Adresa: |
25204, 6261370, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 215 |
|
JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
17.10.2019 |
Adresa: |
25204, 6261370, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 215, č.p. 215, 25204 Čisovice |
|
Miloslav Janáček
|
Neaktivní
od 01.01.2003
|
jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
12000, 21748268, Praha 2, Praha 2, Korunní, 20/860 |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 17.10.2019
|
jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
25204, Čísovice, 215 |
|
Miloslav Janáček
|
Neaktivní
od 01.01.2003
|
jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
12000, 21748268, Praha, Vinohrady, Korunní, 860, 20, Korunní 860/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAROMÍR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 17.10.2019
|
jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
25204, 6261370, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 215, č.p. 215, 25204 Čisovice |
|