GRYGORIY VASETS'KYY
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.01.2017 |
Adresa: |
14800, 21844194, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Cigánkova, 1861, 2 |
|
GRYGORIY VASETS'KYY
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.01.2017 |
Adresa: |
14800, 21844194, Praha, Chodov, Cigánkova, 1861, 2, Cigánkova 1861/2, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
GRYGORIY VASETS'KYY
|
Neaktivní
od 29.01.2017
|
Jednatel |
16.11.2016 |
Adresa: |
16300, 22246053, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Žalanského, 274, 12 |
|
GRYGORIY VASETS'KYY
|
Neaktivní
od 29.01.2017
|
Jednatel |
16.11.2016 |
Adresa: |
16300, 22246053, Praha, Řepy, Žalanského, 274, 12, Žalanského 274/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Grygoriy Vasets'kyy
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
Jednatel |
20.12.2002 |
Adresa: |
21733287, Praha 2, Praha 2, Salmovská, 1693/6 |
|
Grygoriy Vasets'kyy
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
Jednatel |
20.12.2002 |
Adresa: |
12000, 21733287, Praha, Nové Město, Salmovská, 1693, 6, Salmovská 1693/6, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Grygoriy Vasetskyy
|
Neaktivní
od 20.12.2002
|
Jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
22612262, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 68/1100 |
|
Grygoriy Vasetskyy
|
Neaktivní
od 20.12.2002
|
Jednatel |
08.04.1999 |
Adresa: |
10000, 22612262, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 1100, 68, Černokostelecká 1100/68, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|