JIŘÍ LIMBURSKÝ
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
Jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
14300, 24991724, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, U jizby, 1953, 1e |
|
Jiří Limburský
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
Jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
14300, 24991724, Praha, Modřany, U jizby, 1953, 1e, U jizby 1953/1e, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MICHAL LACINA
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
Jednatel |
02.12.2017 |
Adresa: |
16000, 22181644, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, náměstí Svobody, 728, 1 |
|
MICHAL LACINA
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
Jednatel |
02.12.2017 |
Adresa: |
16000, 22181644, Praha, Bubeneč, náměstí Svobody, 728, 1, náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
František Zálešák
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
25229, 6550452, Praha-západ, Dobřichovice, Lesní, 488 |
|
František Zálešák
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
25229, 6550452, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Lesní, 488, Lesní 488, 25229 Dobřichovice |
|
Pavel Setvák
|
Neaktivní
od 24.09.2012
|
Jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
10000, 22571990, Praha 10, Praha 10, K lesoparku, 6 |
|
Michal Lacina
|
Neaktivní
od 02.12.2017
|
Jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
16000, Praha 6-Bubeneč, náměstí Svobody, 728/1 |
|
Jiří Limburský
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
Jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
14000, Praha 4-Modřany, U Jizby, 1953/1E |
|
Pavel Setvák
|
Neaktivní
od 24.09.2012
|
Jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
10200, 22571990, Praha, Hostivař, K lesoparku, 739, 6, K lesoparku 739/6, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MICHAL LACINA
|
Neaktivní
od 02.12.2017
|
Jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
16000, 22181644, Praha, Bubeneč, náměstí Svobody, 728, 1, náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Limburský
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
Jednatel |
19.01.2000 |
Adresa: |
14300, 24991724, Praha, Modřany, U jizby, 1953, 1e, U jizby 1953/1e, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
František Zálesák
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
25229, 6550452, Praha-západ, Dobřichovice, Lesní, 488 |
|
František Zálesák
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
25229, 6550452, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Lesní, 488, Lesní 488, 25229 Dobřichovice |
|