Hendrik Willem Johannes Wagner
|
Neaktivní
od 01.06.2013
|
jednatel |
01.09.2009 |
Adresa: |
25162, 14561531, Praha-východ, Mukařov, Charitní, 165 |
|
Hendrik Willem Johannes Wagner
|
Neaktivní
od 01.06.2013
|
jednatel |
01.09.2009 |
Adresa: |
25162, 14561531, Praha-východ, Mukařov, Mukařov, Charitní, 165, Charitní 165, 25162 Mukařov |
|
Jana Wagner
|
Neaktivní
od 01.06.2013
|
Jednatel |
18.03.2005 |
Adresa: |
13000, 21795126, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 74 |
|
Jana Wagner
|
Neaktivní
od 01.06.2013
|
Jednatel |
18.03.2005 |
Adresa: |
13000, 21795126, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2516, 74, Pod lipami 2516/74, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Wagnerová
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
Jednatel |
15.03.2000 |
Adresa: |
21795126, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 74 |
|
Hendrik W.J. Wagner
|
Neaktivní
od 01.09.2009
|
jednatel |
15.03.2000 |
Adresa: |
22586466, Praha 10, Praha 10, Chládkova, 7 |
|
Jana Wagnerová
|
Neaktivní
od 18.03.2005
|
Jednatel |
15.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795126, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2516, 74, Pod lipami 2516/74, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Hendrik W.J. Wagner
|
Neaktivní
od 01.09.2009
|
jednatel |
15.03.2000 |
Adresa: |
10800, 22586466, Praha, Malešice, Chládkova, 102, 7, Chládkova 102/7, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
ing. Karel Hampl
|
Neaktivní
od 15.03.2000
|
Jednatel |
14.04.1999 |
Adresa: |
22006931, Praha 5, Praha 5, Brichtova, 812 |
|
ing. Karel Hampl
|
Neaktivní
od 15.03.2000
|
Jednatel |
14.04.1999 |
Adresa: |
15200, 22006931, Praha, Hlubočepy, Brichtova, 812, 5, Brichtova 812/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|